Ole Erhardt Pagels
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 1984 (40 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S LANGELINIE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 166.917' DKK A/S PSE 13 NR. 1158 (Nu: EXXIT 59 A/S) (2021) |
Største underskud: | -29.252' DKK A/S PSE 13 NR. 1158 (Nu: EXXIT 59 A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 573.146' DKK A/S PSE 13 NR. 1158 (Nu: EXXIT 59 A/S) (2022) |
Største gæld: | 805.462' DKK A/S PSE 13 NR. 1158 (Nu: EXXIT 59 A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos E.K. ENTREPRISE A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSSELSKABET SKELSTEDET 5 ApS (21 år 4 måneder) |
Seed: 1012511916
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1984 i A/S LANGELINIE (tidligere EJENDOMSSELSKABET RYESGADE 103 A, B OG C ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Erhardt Pagels i 5 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 21. februar 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 18. januar 1995.
Bestyrelsesposter (3)
-
LEVO I A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2008 -
E.K. ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.02.2005 -
LEVO II A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2008
Tidslinje (73)
-
EJENDOMSSELSKABET SKELSTEDET 5 ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Kræmmerhusene ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021 -
Kræmmerhusene ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.08.2021
Registreringsdato: 23.08.2021
Blå bog (fortsat)
Ole har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.02.2003 - 27.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Erhardt Pagels har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i E.K. ENTREPRISE A/S der præsenterede et overskud på 25.819' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i RENTEMESTERGÅRDEN A/S der præsenterede et underskud på 2.958' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 29 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 11 måneder fra 1987 til 2007 hos NORDIC PROPERTY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11.646' DKK (E.K. ENTREPRISE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.252' DKK (A/S PSE 13 NR. 1158 (Nu: EXXIT 59 A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 546.247' DKK (A/S PSE 13 NR. 1158 (Nu: EXXIT 59 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 7.680' DKK (EJENDOMSSELSKABET SKELSTEDET 5 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Ole Frands Sigetty.