Ole Theilvig
Karrieren startede hos: | VISSING HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 388.107' DKK WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S (2017) |
Største underskud: | -25.296' DKK TANDEX FINANCE ApS (Nu: AT ENERGY ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 2.079.505' DKK WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S (2016) |
Største gæld: | 940.889' DKK WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 266 årsværk hos WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S (2023) |
Seed: 2125781506
Karrieren som leder startede for nu meget længe siden i VISSING HOLDING A/S (tidligere BAY & VISSING HOLDING A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Theilvig i 51 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 6. marts 1995.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 64.416' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Theilvig Holding II ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
DALUM HOLDING A/S
Via Theilvig Holding II ApS -
ÅBREDDEN ApS
Via DALUM HOLDING A/S -
DALUM STADEN ApS
Via DALUM HOLDING A/S -
KLOSTERBAKKEN ApS
Via DALUM HOLDING A/S -
DALUM PARKEN ApS
Via DALUM HOLDING A/S -
ELITEHOCKEY ApS
Via Theilvig Holding II ApS -
GreenUP I 2021 ApS
Via Theilvig Holding II ApS -
SILVERBACK Sportsgym & Fysioterapi ApS
Via Theilvig Holding II ApS
Direktørposter (1)
-
Theilvig Holding II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
DALUM HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2013 -
GreenUP I 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (77)
-
GreenUP I 2021 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021 -
DAMPA ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
METALCOLOUR A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021
Blå bog (fortsat)
Ole har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 81 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Theilvig Holding II ApS -
Direktør
01.09.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2015 - Stadig aktiv
Ejer
20.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,8% -
Reel ejer
15.11.2020 - 30.11.2023
Ejerandel: 18,4% -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2012 - 29.03.2016
Bestyrelsesmedlem
30.03.2016 - 26.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Theilvig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Theilvig Holding II ApS (36,8% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 59.124' DKK. Gennem holdingselskabet Theilvig Holding II ApS har Ole derfor også andele i DALUM HOLDING A/S (33.34-49.99%), ELITEHOCKEY ApS (15-19.99%), GreenUP I 2021 ApS (20-24.99%) & SILVERBACK Sportsgym & Fysioterapi ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Ole Theilvig, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ole Theilvig har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i METALCOLOUR A/S der præsenterede et overskud på 12.230' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i GreenUP I 2021 ApS der præsenterede et underskud på 2.638' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 51 år 5 måneder fra 1943 til 1995 hos VISSING HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 96.274' DKK (WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.028' DKK (TANDEX FINANCE ApS (Nu: AT ENERGY ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.068.191' DKK (WEST PHARMACEUTICAL SERVICES DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.174' DKK (DALUM PAPIR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Karin Theilvig.