Lars Brunsø
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 1981 (42 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET AF 28. APRIL 1993 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.479' DKK URTEGÅRDEN ApS (Nu: URTEGAARDEN ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -3.556' DKK EVA & CLAUDI A/S (2015) |
Største egenkapital: | 14.567' DKK AKVAFURNITURE ApS (Nu: Ry Sengefabrik A/S) (2023) |
Største gæld: | 14.950' DKK AKVAFURNITURE ApS (Nu: Ry Sengefabrik A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos AKVAFURNITURE ApS (Nu: Ry Sengefabrik A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ry Sengefabrik A/S (40 år 5 måneder) |
Seed: 91774029
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1981 hos ANPARTSSELSKABET AF 28. APRIL 1993 (tidligere AKVALEJE VANDSENGE ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Brunsø i 11 år 5 måneder, før stoppet d. 11. maj 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. februar 1996.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Lysmose Vindmøllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LARS BRUNSØ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ry Sengefabrik A/S
Via LARS BRUNSØ HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
LARS BRUNSØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2012
Bestyrelsesposter (2)
-
KOMITEEN TIL BEVARELSE AF MINDESMÆRKER PÅ HIMMELBJERGET (TÅRNKOMITÉEN)
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.09.2011 -
Ry Sengefabrik A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.1984
Ejendomme (2)
Tidslinje (36)
-
URTEGÅRDEN ApS (Nu: URTEGAARDEN ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2016
Registreringsdato: 04.05.2016 -
KRAGELUND KOMMUNIKATION A/S (Nu: KRAGELUND KOMMUNIKATION ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.02.2015
Registreringsdato: 12.02.2015 -
OLIVER BRUNSØ HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2012
Registreringsdato: 16.08.2012
Blå bog (fortsat)
Lars har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
21.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
02.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2021 - 01.01.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lars Brunsø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARS BRUNSØ HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.385' DKK. Gennem holdingselskabet LARS BRUNSØ HOLDING ApS har Lars derfor også andele i Ry Sengefabrik A/S (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Lars Brunsø, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor AKVAFURNITURE ApS (Nu: Ry Sengefabrik A/S) kunne fremvise et overskud på 3.622' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 4.182' DKK (URTEGÅRDEN ApS (Nu: URTEGAARDEN ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7' DKK (KOMITEEN TIL BEVARELSE AF MINDESMÆRKER PÅ HIMMELBJERGET (Nu: KOMITEEN TIL BEVARELSE AF MINDESMÆRKER PÅ HIMMELBJERGET (TÅRNKOMITÉEN))).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.567' DKK (AKVAFURNITURE ApS (Nu: Ry Sengefabrik A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 286' DKK (KRAGELUND KOMMUNIKATION A/S (Nu: KRAGELUND KOMMUNIKATION ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Peter Søren Berg.