Kaj Max Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jun. 1978 (46 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAX NIELSEN INTERNATIONAL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.017' DKK ApS KBUS 4 NR. 1096 (Nu: SEVEN SEAS COPENHAGEN A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -2.185' DKK MULTI BIOPSY INSTRUMENTS ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 7.920' DKK ApS KBUS 4 NR. 1096 (Nu: SEVEN SEAS COPENHAGEN A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 8.626' DKK MAX TRADING A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ApS KBUS 4 NR. 1096 (Nu: SEVEN SEAS COPENHAGEN A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af MMM INTERNATIONAL ApS (34 år 3 måneder) |
Seed: 1696568609
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos MAX NIELSEN INTERNATIONAL ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Kaj Max Nielsen i 12 år 4 måneder, inden stoppet den 9. oktober 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. marts 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MMM INTERNATIONAL ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
MMT Ejendomme ApS
Via MMM INTERNATIONAL ApS -
Imbro - Højbjerg I A/S
Via MMT Ejendomme ApS -
Immo SPV1 ApS
Via MMT Ejendomme ApS -
Bolig Invest Skødstrup A/S
Via MMT Ejendomme ApS -
Ejendomsselskabet Engskovhave ApS
Via Bolig Invest Skødstrup A/S -
Mindegade 6, Aarhus Centrum A/S
Via MMT Ejendomme ApS
Direktørposter (1)
-
MMM INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.1990
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
ÅDALSPARKEN 15. 1995 ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023 -
K/S ÅDALSPARKEN 15. ESBJERG (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
Imbro - Horsens I K/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2019
Registreringsdato: 13.12.2019
Blå bog (fortsat)
Kaj har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
01.06.1990 - Stadig aktiv
Ejer
02.12.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Ejer
29.12.1994 - 24.10.2023
Ejer
01.07.2016 - 24.10.2023
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
29.12.1994 - 16.10.2023
Ejer
01.07.2016 - 16.10.2023
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2018 - 13.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kaj Max Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MMM INTERNATIONAL ApS (ejer pt. 10%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.738' DKK. Gennem sit holdingselskab MMM INTERNATIONAL ApS har Kaj dermed også andele i MMT Ejendomme ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kaj Max Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor K/S ÅDALSPARKEN 15. ESBJERG landede et overskud på 3.293' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor MMM INTERNATIONAL ApS landede et underskud på 1.163' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.224' DKK (Imbro - Horsens I K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.470' DKK (MMT Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.511' DKK (Imbro - Horsens I K/S).
En af de forbindelser som går igen i Kaj' netværk er Thomas Hejlsberg.