Anders Hjulmand
Karrieren startede hos: | KETTS AF 1. AUGUST 1990 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.219.000' DKK TRYGHEDSGRUPPEN SMBA (2019) |
Største underskud: | -97.332' DKK NOVI INNOVATION A/S (2018) |
Største egenkapital: | 27.258.000' DKK TRYGHEDSGRUPPEN SMBA (2014) |
Største gæld: | 795.457' DKK NORDJYSK TRANSPORTCENTER A/S (Nu: Port of Aalborg A/S) (2016) |
Seed: 1880190599
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved KETTS AF 1. AUGUST 1990 A/S (tidligere K.E. THYGESEN TRANSPORT OG SPEDITION A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Anders Hjulmand i 31 år 5 måneder, før fratrædelsen den 16. august 1990.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor speditørvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L'ART ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Rafiki ApS
Via L'ART ApS -
PSC A/S
Via L'ART ApS
Direktørposter (1)
-
L'ART ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.1992
Bestyrelsesposter (21)
-
PALLE MØRCH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.09.2008 -
KRISTIAN JAKOBSEN HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2021 -
Utzon Fond - Utzon Foundation
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 15.04.2010 -
FRIIS & MOLTKE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.09.2008 -
PSC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.03.2006 -
GF INVECO A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2017 -
Lerøy Seafood Hirtshals A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2021 -
P. TAABBEL & CO.. HANSTHOLM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2021 -
FRISKE FISK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2024 -
BØRGE TVILLING'S EFTF. ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2024 -
SCAN FISH DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2021 -
PM HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.11.2007 -
MONDO MAR MARINE FOODS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2023 -
Lerøy Seafood Copenhagen ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.10.2021 -
Gudrun & Palle Mørch´s Fond
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.11.2007 -
BYGGE- OG UDVIKLINGSFONDEN AALBORGZOOLOGISKE HAVE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.05.2012 -
Voluntas Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.10.2019 -
Lerøy Seafood Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.2021 -
Papirkunst ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.12.2021 -
A Mean Joe ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 22.08.2024 Ny -
Den Almennyttige Fond for Psaligrafisk Kunst
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (596)
-
A Mean Joe ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Thorfisk A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
ITD HJULMANDKAPTAIN ADVOKATAKTIESELSKAB
Fratrådt som direktørDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 65 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Hjulmand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn L'ART ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.352' DKK. Igennem sit holdingselskab L'ART ApS har Anders dermed også ejerandele i Rafiki ApS (50-66.65%) og PSC A/S (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Anders Hjulmand, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Anders Hjulmand har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved TRYGHEDSGRUPPEN SMBA der præsenterede et overskud på 4.219.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved CONSCIUS FINANCE A/S (Nu: CONSCIUS A/S) der præsenterede et underskud på 5.949' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 294 forskellige selskaber (heraf 77 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 21 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 46 år 5 måneder fra 1975 til 2022 hos CPS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 363.995' DKK (A/S PSE NR.1941 (Nu: DANSK CATER A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.113' DKK (NOVI INNOVATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.346.067' DKK (AHJ NR. 101 A/S (Nu: AHJ A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -343' DKK (HG Ejendomshandel ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Kaj Johan Schlie.