Finn Rabæk Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 1979 (44 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FREIA FORELLEN EKSPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.652' DKK FREIA FORELLEN EKSPORT A/S (2019-20) |
Største underskud: | -1.065' DKK FREIA FORELLEN EKSPORT A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 9.902' DKK FREIA FORELLEN EKSPORT A/S (2022-23) |
Største gæld: | 15.836' DKK FREIA FORELLEN EKSPORT A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos FREIA FORELLEN EKSPORT A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af FREIA FORELLEN EKSPORT A/S (31 år 3 måneder) |
Seed: 2059307511
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for mange år siden hos FREIA FORELLEN EKSPORT A/S (tidligere FREIA FORELLEN EKSPORT ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Finn Rabæk Jensen i 11 år, inden stoppet den 17. december 1990.
I dag opererer virksomheden indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 3.014' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FREIA-GRUPPEN ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
FREIA-GRUPPEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2003
Bestyrelsesposter (2)
-
FREIA-GRUPPEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2003 -
FREIA FORELLEN EKSPORT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
FREIA-GRUPPEN ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2011
Registreringsdato: 01.06.2011 -
FREIA FORELLEN EKSPORT ApS (Nu: FREIA FORELLEN EKSPORT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2011
Registreringsdato: 01.04.2011 -
FREIA FORELLEN EKSPORT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2011
Registreringsdato: 01.04.2011
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 44 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
28.11.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.12.1979 - 17.12.1990
Direktør
14.12.1979 - 28.11.1994
Direktør
14.12.1979 - 01.04.2011
Reel ejer
28.11.2003 - 20.08.2019
Bestyrelsesmedlem
01.04.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.03.1998 - 28.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.06.1991 - 06.07.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Finn Rabæk Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FREIA-GRUPPEN ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.202' DKK. Gennem sit holdingselskab FREIA-GRUPPEN ApS har Finn dermed også andele i FREIA-GRUPPEN ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Finn Rabæk Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor FREIA-GRUPPEN ApS landede et overskud på 543' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor FREIA-GRUPPEN ApS landede et underskud på 216' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 3.014' DKK (FREIA FORELLEN EKSPORT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.902' DKK (FREIA FORELLEN EKSPORT A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.202' DKK (FREIA-GRUPPEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Finn' netværk er Jens Sillas Jensen.