Kirsten Sillehoved
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1984 (40 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LERKLINTEN 23, KORSØR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.181' DKK KIROPRAKTOR SILLEHOVED HOLDING ApS (2015-16) |
Største underskud: | -424' DKK KIROPRAKTOR SILLEHOVED HOLDING ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 230.147' DKK Swiss Properties Invest A/S (2023) |
Største gæld: | 7.074' DKK KIROPRAKTOR SILLEHOVED HOLDING ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos PBH NR. 20.853 ApS (Nu: Kiropraktorhuset Slagelse ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af Kiropraktorhuset Slagelse ApS (25 år) |
Seed: 1738706578
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1984 ved LERKLINTEN 23, KORSØR ApS (tidligere KIROPRAKTOR SILLEHOVED KIROPRAKTISK KLINIK ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Kirsten Sillehoved i 7 år 4 måneder, før fratrædelsen den 11. november 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIROPRAKTOR SILLEHOVED HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Swiss Properties Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2021 -
KIROPRAKTOR SILLEHOVED HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2005
Repræsentant (1)
-
Grundejerforeningen Lerklinten,
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 19.12.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Swiss Properties Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Grundejerforeningen Lerklinten,
Tilknyttet som repræsentantDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
KS EJENDOM ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2022
Registreringsdato: 19.12.2022 -
Swiss Properties Invest A/S
Tilknyttet som direktørDato: 08.10.2021
Registreringsdato: 08.10.2021
Blå bog (fortsat)
Kirsten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
19.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
30.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
15.03.2006 - 19.12.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.06.1990 - 01.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirsten Sillehoved er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KIROPRAKTOR SILLEHOVED HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20.898' DKK. Igennem sit holdingselskab KIROPRAKTOR SILLEHOVED HOLDING ApS har Kirsten dermed også ejerandele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Kirsten Sillehoved, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor KIROPRAKTOR SILLEHOVED HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.181' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor KIROPRAKTOR SILLEHOVED HOLDING ApS fremviste et underskud på 424' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Christian Bertel Seidelin.