Hans Schmidt-Hansen
Karrieren startede hos: | LINDAB RISCANCO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 390.878' DKK VEST-WOOD A/S (Nu: JELD-WEN ApS) (2016) |
Største underskud: | -73.731' DKK VEST-WOOD A/S (Nu: JELD-WEN ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 3.112.258' DKK VEST-WOOD A/S (Nu: JELD-WEN ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.714.744' DKK VEST-WOOD A/S (Nu: JELD-WEN ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1.236 årsværk hos ARKIL A/S (2015) |
Seed: 1249040610
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for flere år siden ved LINDAB RISCANCO A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Schmidt-Hansen i 24 år 5 måneder, før stoppet den 20. august 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. august 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EH Invest ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
AGENA A/S
Via EH Invest ApS -
HM SYSTEMS A/S
Via AGENA A/S -
Collamat AG
Via HM SYSTEMS A/SIkke offentliggjort -
MME Ejendomme A/S
Via AGENA A/S -
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 7
Via MME Ejendomme A/S -
Vestervang Invest af 2019 Holding A/S
Via MME Ejendomme A/S -
Vestervang Komplementarselskab ApS
Via Vestervang Invest af 2019 Holding A/S -
P/S Vestervang 25-34 Invest
Via Vestervang Komplementarselskab ApS -
Ax V Management Invest II K/S
Via AGENA A/S
Direktørposter (2)
-
MME Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2013 -
EH Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2015
Bestyrelsesposter (7)
-
AGENA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2002 -
ENGHAVEN AGRO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2013 -
HM SYSTEMS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2023 -
SME INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2015 -
MME Ejendomme A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.10.2013 -
AMC INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.03.2015 -
EH Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (127)
-
EH Invest II ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
EH Invest ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
EH Invest II ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Hans har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 56 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
17.10.2013 - Stadig aktiv
Ejer
12.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via AGENA A/S -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.05.2023 - 15.12.2023
Reel ejer
12.05.2023 - 16.05.2023
Ejer
17.05.2023 - 15.12.2023
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2003 - 14.03.2023
Reel ejer
31.12.2014 - 10.11.2019
Reel ejer
11.11.2019 - 29.11.2021
Reel ejer
30.11.2021 - 09.05.2023
Bestyrelsesmedlem
15.03.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.05.2023 - 16.05.2023
Reel ejer
17.05.2023 - 30.11.2023
Reel ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,03% -
Direktør
10.12.1975 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
12.09.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.11.2015 - 30.01.2020
Reel ejer
31.01.2020 - 29.11.2021
Reel ejer
30.11.2021 - 30.11.2023
Reel ejer
01.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,04%
Hans Schmidt-Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EH Invest ApS (ejer lige nu 0,2%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 42.510' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet AGENA A/S (0,04%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Hans Schmidt-Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Hans Schmidt-Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved ARKIL HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 72.215' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ARKIL A/S der præsenterede et underskud på 59.465' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 52 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 31 år 9 måneder fra 1971 til 2002 hos LINDAB A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 166.255' DKK (ARKIL HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 38.507' DKK (FLONIDAN DC A/S (Nu: FLONIDAN A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.088.612' DKK (VEST-WOOD A/S (Nu: JELD-WEN ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 167' DKK (Cannabis Management ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Mette Schmidt-hansen.