Nicolaj Sneum
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 610' DKK TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS (2018-19) |
Største underskud: | -207' DKK TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 840' DKK TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS (2018-19) |
Største gæld: | 1.413' DKK TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS (36 år 11 måneder) |
Seed: 926732461
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1982 hos TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør havde Nicolaj Sneum i 36 år 11 måneder, inden stoppet den 5. november 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018-19 kunne fremvise et overskud på 610' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. oktober 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (5)
-
TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2019
Registreringsdato: 30.11.2019 -
TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.11.2019
Registreringsdato: 05.11.2019
Blå bog (fortsat)
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS fremviste et overskud på 610' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor TØMRERFIRMAET N. SNEUM ApS fremviste et underskud på 207' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolaj' netværk er Søren Hansen.