Aage Dahl
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 1980 (44 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DALGASVEJ 35 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 186.860' DKK SKIVE VANDFORSYNING A/S (Nu: SKIVE VAND A/S) (2017) |
Største underskud: | -175.989' DKK SKIVE VANDFORSYNING A/S (Nu: SKIVE VAND A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 1.458.180' DKK SKIVE VANDFORSYNING A/S (Nu: SKIVE VAND A/S) (2023) |
Største gæld: | 150.554' DKK SKIVE VANDFORSYNING A/S (Nu: SKIVE VAND A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DALGASVEJ 35 A/S (9 år 1 måned) |
Seed: 982699815
Det hele startede for alvor en dag i 1980 i DALGASVEJ 35 A/S (tidligere SKIVE-EGNENS BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Aage Dahl i 9 år 1 måned, før fratrædelsen d. 30. juni 1989.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Grillhuset Lem ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Repræsentant (1)
-
Landsbyklyngen Sydvest Salling
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 02.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Landsbyklyngen Sydvest Salling
Tilknyttet som repræsentantDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Grillhuset Lem ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
SKIVE VANDSERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2007
Registreringsdato: 08.05.2007
Blå bog (fortsat)
Aage har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer
24.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
24.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Aage har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 1 måned fra 1980 til 1989 hos DALGASVEJ 35 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.082' DKK (SKIVE VANDFORSYNING A/S (Nu: SKIVE VAND A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Grillhuset Lem ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.458.180' DKK (SKIVE VANDFORSYNING A/S (Nu: SKIVE VAND A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59' DKK (Grillhuset Lem ApS).
En af de forbindelser som går igen i Aage' netværk er Benny Haahr.