Ole Strøh
Erhvervsaktiv siden: | 29. sep. 1986 (38 år) |
Karrieren startede hos: | CCI-CALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 7.226' DKK SK & P 304 ApS (Nu: STRØH A/S) (2020) |
Største underskud: | -2.949' DKK SK & P 304 ApS (Nu: STRØH A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 15.040' DKK OS HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 26.625' DKK Offshorehuset ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos SK & P 304 ApS (Nu: STRØH A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af OS HOLDING ApS (20 år 7 måneder) |
Seed: 103184336
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1986 i CCI-CALBAR CONTRACTING INTERNATIONAL A/S (tidligere E. & O. STRØH, AUTORISEREDE EL-INSTALLATØRER ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Ole Strøh i 7 år 6 måneder, inden stoppet d. 28. april 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. oktober 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
STRØH A/S
Via OS HOLDING ApS -
Offshorehuset ApS
Via OS HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
OS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2004 -
STRØH A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2004
Bestyrelsesposter (4)
-
Offshorehuset ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2022 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND CLEMENSGADE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2006 -
KONSUL CHRISTIAN FREDERIK EFF'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.09.2006 -
STRØH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.02.2004
Tidslinje (39)
-
EL-MØLLER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
Offshorehuset ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2022
Registreringsdato: 12.10.2022 -
Koncept Renovering A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2019
Registreringsdato: 30.10.2019
Blå bog (fortsat)
Ole har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via OS HOLDING ApS -
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Strøh er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OS HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.040' DKK. Gennem sit holdingselskab OS HOLDING ApS har Ole dermed også andele i STRØH A/S (50-66.65%) & Offshorehuset ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Ole Strøh, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Ole Strøh har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i SK & P 304 ApS (Nu: STRØH A/S) der præsenterede et overskud på 7.226' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i SK & P 304 ApS (Nu: STRØH A/S) der præsenterede et underskud på 2.949' DKK.
Ole har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 7 måneder fra 2004 til i dag hos STRØH A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.689' DKK (SK & P 304 ApS (Nu: STRØH A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 92' DKK (Offshorehuset ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.040' DKK (OS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.160' DKK (EL-MØLLER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Bent Severin Bilde Bruun.