Niels Qvortrup
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAN PLATE TRADING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 55.634' DKK SINTEX A/S (2021) |
Største underskud: | -51' DKK ROTARYHUSET RANDERS ApS (2015) |
Største egenkapital: | 73.910' DKK SINTEX A/S (2021) |
Største gæld: | 150.834' DKK SINTEX A/S (2023) |
Flest årsværk: | 156 årsværk hos SINTEX A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DAN PLATE TRADING ApS (21 år) |
Seed: 2144268823
Karrieren som erhvervsperson startede i 1985 hos DAN PLATE TRADING ApS (tidligere ASX 8271 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Qvortrup i 21 år, før stoppet d. 9. maj 2006.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med kufferter og lædervarer. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 10' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DAN PLATE TRADING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DAN PLATE TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
ROTARYHUSET RANDERS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2023
Tidslinje (7)
-
ROTARYHUSET RANDERS ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
DAN PLATE TRADING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.08.2022
Registreringsdato: 27.08.2022 -
DAN PLATE TRADING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.08.2022
Registreringsdato: 27.08.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.04.1985 - 09.05.2006
Ejer og Direktør
27.08.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2000 - 03.03.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Qvortrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ROTARYHUSET RANDERS ApS der præsenterede et overskud på 30' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år fra 1985 til 2006 hos DAN PLATE TRADING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.213' DKK (SINTEX A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.124' DKK (SINTEX A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 285' DKK (ROTARYHUSET RANDERS ApS).