Henning Balle
Karrieren startede hos: | ABB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 110.187.000' DKK FAST EJENDOM HOLDING A/S (Nu: FAST EJENDOM DANMARK A/S) (2021) |
Største underskud: | -992.890' DKK MÆRSK CONTAINER INDUSTRI A/S (Nu: MAERSK CONTAINER INDUSTRY A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 485.011.000' DKK FAST EJENDOM HOLDING A/S (Nu: FAST EJENDOM DANMARK A/S) (2021) |
Største gæld: | 1.095.378' DKK ABB I.C. MØLLER A/S (Nu: ALSTOM TRANSPORT DANMARK A/S) (2023-24) |
Flest årsværk: | 539 årsværk hos ASEA DANMARK A/S (Nu: ABB A/S) (2014) |
Seed: 947777942
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for flere år siden ved ABB A/S (tidligere ASEA DANMARK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Henning Balle i 75 år 7 måneder, før stoppet den 13. marts 1989.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 75.433' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HELI Group ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
TRINOVA MANAGEMENT II A/S
Via HELI Group ApS -
LOGICON NORDIC A/S
Via TRINOVA MANAGEMENT II A/S -
EJENDOMSSELSKABET KOKBJERG 25 A/S
Via TRINOVA MANAGEMENT II A/S -
Helios Group A/S
Via HELI Group ApS -
Helios Energy A/S
Via Helios Group A/S -
Helios Power Trading A/S
Via Helios Energy A/S -
Helios Energy Invest A/S
Via HELI Group ApS
Direktørposter (1)
-
HELI Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2005
Bestyrelsesposter (7)
-
HELI Group ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.12.2020 -
LOGICON NORDIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2017 -
EJENDOMSSELSKABET KOKBJERG 25 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.01.2017 -
Helios Energy A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.09.2021 -
Helios Power Trading A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.10.2020 -
Helios Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.12.2022 -
Helios Energy Invest A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (144)
-
Helios Energy Invest A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
Helios Group A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2022
Registreringsdato: 06.12.2022 -
Helios Energy A/S
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2021
Registreringsdato: 16.09.2021
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 111 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.06.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
06.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,07% -
Direktør
28.10.2005 - Stadig aktiv
Ejer
12.06.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
07.11.2006 - 01.01.2017
Direktør
07.11.2006 - 02.01.2017
Reel ejer
20.06.2016 - 16.01.2023
Bestyrelsesmedlem
02.01.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 21,68% -
Reel ejer
27.08.2020 - 19.10.2020
Bestyrelsesmedlem
27.08.2020 - 19.10.2020
Direktør
27.08.2020 - 20.10.2020
Reel ejer
20.10.2020 - 20.12.2021
Bestyrelsesmedlem
20.10.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2021 - 13.12.2022
Reel ejer
14.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,16%
Henning Balle ejer desuden også holdingselskabet Helios Group A/S (ejer lige nu 25,07%). Gennem holdingselskabet Helios Group A/S ejes der også andele i Helios Energy A/S (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Henning Balle, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Henning Balle har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Helios Group A/S der præsenterede et overskud på 23.234' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Helios Power Trading A/S der præsenterede et underskud på 23.204' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 63 forskellige selskaber (heraf 20 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 75 år 7 måneder fra 1913 til 1989 hos ABB A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 149.848' DKK (MÆRSK CONTAINER INDUSTRI A/S (Nu: MAERSK CONTAINER INDUSTRY A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 36.344' DKK (ABB I.C. MØLLER A/S (Nu: ALSTOM TRANSPORT DANMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 639.961' DKK (FAST EJENDOM HOLDING A/S (Nu: FAST EJENDOM DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -304.147' DKK (ABB I.C. MØLLER A/S (Nu: ALSTOM TRANSPORT DANMARK A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Trine Balle Jensen.