Jens-Peter Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 1975 (49 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER (Direktør) |
Største overskud: | 9.175' DKK FONDEN VINDICA (2015) |
Største underskud: | -550' DKK KAY WILHELMSEN FONDEN AF 1982 (2015) |
Største egenkapital: | 11.557' DKK FONDEN VINDICA (2015) |
Største gæld: | 4.219' DKK JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER (2020) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER (28 år 6 måneder) |
Seed: 2044675496
Det hele startede for alvor for nu mange år siden hos JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Jens-Peter Madsen i 28 år 6 måneder, før stoppet d. 14. januar 2004.
I dag arbejder virksomheden med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.912' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SACHSEN II ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
JPMH2 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SPI - SACHSEN II K/S
Via KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SACHSEN II ApS
Direktørposter (1)
-
JPMH2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2016
Tidslinje (54)
-
JPMH ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 16.08.2017
Registreringsdato: 16.08.2017 -
JPMH ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.08.2017
Registreringsdato: 16.08.2017 -
JPMH2 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2016
Registreringsdato: 01.11.2016
Blå bog (fortsat)
Jens-Peter har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
21.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer og Direktør
25.03.2003 - 16.08.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2005 - 31.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens-Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 6 måneder fra 1975 til 2004 hos JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.912' DKK (JENS PETER MADSEN ApS. RÅDGIVENDE INGENIØRER).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 64' DKK (FONDEN VINDICA).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.781' DKK (FONDEN VINDICA).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 98' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SACHSEN II ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens-Peter' netværk er Carsten Bruun Madsen.