Søren Falk Lauritsen
Karrieren startede hos: | TUI DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 45.617' DKK INDIGO REJSER A/S (Nu: TUI DANMARK A/S) (2014-15) |
Største underskud: | -48.841' DKK INDIGO REJSER A/S (Nu: TUI DANMARK A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 168.490' DKK INDIGO REJSER A/S (Nu: TUI DANMARK A/S) (2014-15) |
Største gæld: | 338.111' DKK INDIGO REJSER A/S (Nu: TUI DANMARK A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos INDIGO REJSER A/S (Nu: TUI DANMARK A/S) (2021-22) |
Seed: 875598389
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for mange år siden hos TUI DANMARK A/S (tidligere INDIGO REJSER A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Falk Lauritsen i 18 år 10 måneder, inden stoppet den 28. november 1990.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen rejsearrangører. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2021-22 kunne fremvise et underskud på 28.334' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SFL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Invest 2021 ApS
Via SFL HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
SFL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2003
Bestyrelsesposter (1)
-
Invest 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Invest 2021 ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2021
Registreringsdato: 02.02.2021 -
FALK LAURITSEN REJSER A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2015
Registreringsdato: 31.01.2015 -
FALK LAURITSEN REJSER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2007
Registreringsdato: 31.08.2007
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 52 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.02.2021 - Stadig aktiv
Ejer
05.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via SFL HOLDING ApS -
Ejer og Direktør
27.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.06.1999 - 31.08.2007
Direktør
10.06.2002 - 31.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
06.02.1984 - 27.06.2003
Bestyrelsesmedlem
01.11.2002 - 27.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.01.1972 - 28.11.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Falk Lauritsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SFL HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.239' DKK. Igennem sit holdingselskab SFL HOLDING ApS har Søren dermed også ejerandele i Invest 2021 ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Falk Lauritsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Søren Falk Lauritsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Invest 2021 ApS der præsenterede et overskud på 27' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos Invest 2021 ApS der præsenterede et underskud på 7' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 10 måneder fra 1972 til 1990 hos TUI DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5' DKK (Invest 2021 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 183' DKK (SFL HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.239' DKK (SFL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 73' DKK (Invest 2021 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Brian Videbæk.