Ingrid Dahl Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SJØLUND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.584' DKK MASKINFABRIKKEN SJØLUND A/S (Nu: SJØLUND A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -57.366' DKK MASKINFABRIKKEN SJØLUND A/S (Nu: SJØLUND A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 243.896' DKK SJØLUND HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 121.326' DKK MASKINFABRIKKEN SJØLUND A/S (Nu: SJØLUND A/S) (2018-19) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos MASKINFABRIKKEN SJØLUND A/S (Nu: SJØLUND A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SJØLUND HOLDING A/S (29 år) |
Seed: 119347896
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1986 i SJØLUND A/S (tidligere MASKINFABRIKKEN SJØLUND A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ingrid Dahl Jensen i 14 år 5 måneder, inden stoppet d. 7. november 2000.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen maskinforarbejdning. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 4.007' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SJØLUND HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Form and Refine ApS
Via SJØLUND HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
SJØLUND HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2004
Bestyrelsesposter (1)
-
SJØLUND HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.09.1995
Tidslinje (5)
-
SJØLUND HOLDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 10.11.2004
Registreringsdato: 10.11.2004 -
SJØLUND HOLDING A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.11.2004
Registreringsdato: 09.11.2004 -
MASKINFABRIKKEN SJØLUND A/S (Nu: SJØLUND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.11.2000
Registreringsdato: 07.11.2000
Blå bog (fortsat)
Ingrid har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
23.09.1995 - Stadig aktiv
Ejer
09.11.2004 - Stadig aktiv
Direktør
10.11.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.11.2017 - 31.08.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
10.05.1986 - 07.11.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SJØLUND HOLDING A/S fremviste et overskud på 28.163' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SJØLUND HOLDING A/S fremviste et underskud på 24.919' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 28.163' DKK (SJØLUND HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 243.896' DKK (SJØLUND HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 15.844' DKK (MASKINFABRIKKEN SJØLUND A/S (Nu: SJØLUND A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Ingrid' netværk er Jørgen Michael Hansen.