Peter Villumsen
Karrieren startede hos: | NESMULLIW ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.071.199' DKK HOUSE OF PRINCE A/S (2019) |
Største underskud: | -15.930' DKK ANDERSEN & MARTINI A/S (Nu: ANDERSEN & MARTINI HOLDING A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 2.218.610' DKK HOUSE OF PRINCE A/S (2021) |
Største gæld: | 2.016.770' DKK HOUSE OF PRINCE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 246 årsværk hos ANDERSEN & MARTINI A/S (Nu: ANDERSEN & MARTINI HOLDING A/S) (2019) |
Seed: 1799728980
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i NESMULLIW ApS (tidligere POUL WILLUMSEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Peter Villumsen i 36 år, før fratrædelsen d. 8. juli 1992.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af andre plastprodukter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 549' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S BF 3 ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Byggefinansiering III K/S
Via S BF 3 ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (37)
-
S BF 3 ApS (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.11.2020
Registreringsdato: 26.11.2020 -
S BF 3 ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.11.2020
Registreringsdato: 25.11.2020 -
S BF 3 ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.07.2020
Registreringsdato: 14.07.2020
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
14.07.2020 - 25.11.2020
Ejer
26.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
26.06.1956 - 08.07.1992
Bestyrelsesmedlem
15.09.2016 - 12.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
21.07.2016 - 22.09.2016
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
02.10.2015 - 30.05.2016
Ejerandel: 5-9.99%
Peter Villumsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i NESMULLIW ApS der præsenterede et underskud på 217' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år fra 1956 til 1992 hos NESMULLIW ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 909.000' DKK (HOUSE OF PRINCE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.792' DKK (Secure DK6 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.966.000' DKK (HOUSE OF PRINCE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 104' DKK (PRIVATE EQUITY I A/S (Nu: PRIVATE EQUITY I ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Peter Kristiansen.