Roan Bernow Jespersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jan. 1985 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVALLERUP BYGGEKONSORTIUM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 615' DKK TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS (2013-14) |
Største underskud: | -433' DKK TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 3.457' DKK TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS (2019-20) |
Største gæld: | 1.757' DKK TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS (38 år 4 måneder) |
Seed: 863061579
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1985 ved SVALLERUP BYGGEKONSORTIUM ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Roan Bernow Jespersen i 12 år 1 måned, før stoppet den 28. februar 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1997 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 3. september 1997.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LR Holding, Bjerge ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS
Via LR Holding, Bjerge ApS -
Svallerup Vindmøllelaug A/S
Via LR Holding, Bjerge ApS
Direktørposter (1)
-
LR Holding, Bjerge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.04.2022
Registreringsdato: 05.04.2022 -
LR Holding, Bjerge ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.04.2022
Registreringsdato: 05.04.2022 -
LR Holding, Bjerge ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.04.2022
Registreringsdato: 05.04.2022
Blå bog (fortsat)
Roan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
05.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
10.11.2017 - 05.10.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
10.05.1986 - Stadig aktiv
Ejer
18.02.1992 - 05.04.2022
Reel ejer
18.02.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.01.1985 - 28.02.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Roan Bernow Jespersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LR Holding, Bjerge ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.286' DKK. Igennem holdingselskabet LR Holding, Bjerge ApS har Roan derfor også ejerandele i TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS (100%) og Svallerup Vindmøllelaug A/S (10-14.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Roan Bernow Jespersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS kunne offentliggøre et overskud på 615' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS kunne offentliggøre et underskud på 433' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 561' DKK (TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.286' DKK (LR Holding, Bjerge ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.510' DKK (TØMRERMESTER BERNOW JESPERSEN & SØN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Roan' netværk er Per Stanley Tambour.