Ib Timmol Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 1976 (48 år) |
Karrieren startede hos: | MEDIC PRODUCTS AF 1976 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 56' DKK SCANDI-LAMP ApS (2019) |
Største underskud: | -324' DKK SCANDI-LAMP ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.117' DKK SCANDI-LAMP ApS (2014) |
Største gæld: | 11' DKK SCANDI-LAMP ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SCANDI-LAMP ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SCANDI-LAMP ApS (19 år 3 måneder) |
Seed: 38956724
Karrieren som leder begyndte for længe siden i MEDIC PRODUCTS AF 1976 ApS (tidligere SCANDI-LAMP ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Ib Timmol Larsen i 16 år 10 måneder, inden stoppet d. 21. juli 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. juni 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SCANDI-LAMP ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
SCANDI-LAMP ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2005
Registreringsdato: 30.06.2005 -
SCANDI-LAMP ApS (Nu: MEDIC PRODUCTS AF 1976 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.07.1993
Registreringsdato: 21.07.1993 -
SCANDI-LAMP ApS (Nu: MEDIC PRODUCTS AF 1976 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.07.1993
Registreringsdato: 21.07.1993
Blå bog (fortsat)
Ib har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.09.1976 - 21.07.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor SCANDI-LAMP ApS landede et overskud på 56' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SCANDI-LAMP ApS landede et underskud på 324' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Margrethe Timmol Larsen.