Jan Walther Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 1988 (36 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIMBUS FINANS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 337.618' DKK PRAS A/S (2023) |
Største underskud: | -28.314' DKK Ejendomsselskabet Sluseholmen ApS (Nu: Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 3.312.248' DKK PRAS A/S (2023) |
Største gæld: | 8.044.774' DKK Al Finans A/S (2023) |
Flest årsværk: | 190 årsværk hos VP SECURITIES A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK (13 år 8 måneder) |
Seed: 1209118883
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1988 i NIMBUS FINANS ApS i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jan Walther Andersen i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 5. august 1993.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. december 1993.
Direktørposter (1)
-
AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2011
Bestyrelsesposter (5)
-
VP SECURITIES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.04.2017 -
Al Finans A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.02.2022 -
Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.01.2021 -
Sluseholmen 7 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.11.2023 -
PRAS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2023
Ejendomme (5)
Tidslinje (20)
-
BI HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2024
Registreringsdato: 11.04.2024 -
Sluseholmen 7 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023 -
PRAS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023
Blå bog (fortsat)
Jan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
04.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
08.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Walther Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i PRAS A/S der præsenterede et overskud på 337.618' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Ejendomsselskabet Sluseholmen ApS (Nu: Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S) der præsenterede et underskud på 28.314' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 11 måneder fra 2011 til 2024 hos BI HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 337.618' DKK (PRAS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.314' DKK (Ejendomsselskabet Sluseholmen ApS (Nu: Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.312.248' DKK (PRAS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.464' DKK (Ejendomsselskabet Sluseholmen ApS (Nu: Ejendomsselskabet Sluseholmen A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Frank Finne Mortensen.