Klaus Hansson
Karrieren startede hos: | TRANSPORTADMINISTRATION DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.491' DKK HANSSON HOLDING ESBJERG ApS (2022) |
Største underskud: | -564' DKK Udviklingsselskabet Sjælland ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 31.397' DKK HANSSON HOLDING ESBJERG ApS (2023) |
Største gæld: | 18.063' DKK IDYLVÆNGET ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos HANSSON & PARTNERS A/S FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB (2018) |
Seed: 1532559147
Karrieren som leder startede for nu mange år siden hos TRANSPORTADMINISTRATION DANMARK A/S (tidligere ESBJERG KLICHEFABRIK A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Klaus Hansson i 46 år 1 måned, før stoppet d. 16. maj 1995.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor speditørvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Klaus Hansson Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
HANSSON HOLDING ESBJERG ApS
Via Klaus Hansson Holding ApS -
IDYLVÆNGET ApS
Via HANSSON HOLDING ESBJERG ApS -
Udviklingsselskabet Sjælland ApS
Via HANSSON HOLDING ESBJERG ApS -
Inv. Selskabet 5/11. Af 2024 ApS
Via HANSSON HOLDING ESBJERG ApSNyt selskab
Direktørposter (5)
-
Udviklingsselskabet Sjælland ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2015 -
Inv. Selskabet 5/11. Af 2024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2024 -
IDYLVÆNGET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2013 -
Klaus Hansson Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2015 -
HANSSON HOLDING ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2003
Bestyrelsesposter (6)
-
Udviklingsselskabet Sjælland ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2015 -
Palmes ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.01.2022 -
IDYLVÆNGET ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2015 -
Frederik Hansson Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2015 -
HANSSON HOLDING ESBJERG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2014 -
Nikolaj Hansson Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.06.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (50)
-
Inv. Selskabet 5/11. Af 2024 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
Palmes ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022 -
HANSSON EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2021
Registreringsdato: 07.07.2021
Blå bog (fortsat)
Klaus har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 67 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via HANSSON HOLDING ESBJERG ApS -
Bestyrelsesmedlem
27.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Direktør og Ejer
29.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Hansson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Klaus Hansson Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 30.370' DKK. Gennem holdingselskabet Klaus Hansson Holding ApS har Klaus derfor også andele i HANSSON HOLDING ESBJERG ApS (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Klaus Hansson, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Klaus Hansson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos HANSSON HOLDING ESBJERG ApS der præsenterede et overskud på 12.491' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos Udviklingsselskabet Sjælland ApS der præsenterede et underskud på 564' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 46 år 1 måned fra 1949 til 1995 hos TRANSPORTADMINISTRATION DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.409' DKK (HANSSON HOLDING ESBJERG ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 174' DKK (Udviklingsselskabet Sjælland ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.397' DKK (HANSSON HOLDING ESBJERG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 242' DKK (IDYLVÆNGET ApS).
En af de forbindelser som går igen i Klaus' netværk er Frederik Hansson.