Kristine Gedske Birgitte Bak
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAFE WILDERSGADE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Fonden for Etatsraad, Apotheker A. H. Riises og Hustrus Familielegat (9 år) |
Seed: 812914849
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1984 ved CAFE WILDERSGADE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kristine Gedske Birgitte Bak i 5 år, før fratrædelsen den 11. april 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 19. marts 2004.
Repræsentant (1)
-
Tværpolitisk Forening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 20.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Tværpolitisk Forening
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
KRIBAK CONSULTING ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.04.2006
Registreringsdato: 24.04.2006 -
KRIBAK CONSULTING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2002
Registreringsdato: 15.12.2002
Blå bog (fortsat)
Kristine har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
20.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
15.12.2002 - 24.04.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1984 - 11.04.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kristine' netværk er Malene Nørregaard Helweg-larsen.