Lene Hammer
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1982 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.H. HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 182.387' DKK H.H. EJENDOMSINVEST ApS (2016-17) |
Største underskud: | -23.172' DKK H.H. HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 396.040' DKK CLAUS HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 245.738' DKK NEPTUN HOTELEJENDOMME ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos WELLCARE CLEANING ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af H.H. HOLDING ApS (34 år 11 måneder) |
Seed: 161421971
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1982 i H.H. HOLDING ApS som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lene Hammer i 34 år 11 måneder, inden stoppet d. 11. december 2017.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 7.889' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hammer Family ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
LENE HOLDING ApS
Via Hammer Family ApS -
H.H. HOLDING ApS
Via LENE HOLDING ApS -
H.H. EJENDOMSINVEST ApS
Via H.H. HOLDING ApS -
EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 1997 ApS
Via H.H. HOLDING ApS -
Hildebrandt Hammer Hotels ApS
Via EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 1997 ApS -
Anpartsselskabet af 6. januar 2022
Via EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 1997 ApS
Direktørposter (1)
-
Hammer Family ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
H.H. HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2023 -
Hildebrandt Hammer Hotels ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2023 -
H.H. EJENDOMSINVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2023
Tidslinje (31)
-
Hammer Family ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.02.2024
Registreringsdato: 27.02.2024 -
Hammer Family ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 26.02.2024
Registreringsdato: 26.02.2024 -
Hildebrandt Hammer Hotels ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023
Blå bog (fortsat)
Lene har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.06.2022 - 26.02.2024
Direktør
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejer
28.06.2022 - 26.02.2024
Ejer
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
11.04.2003 - Stadig aktiv
Ejer
31.01.2015 - 01.06.2022
Reel ejer
31.01.2015 - 27.06.2022
Reel ejer
28.06.2022 - 25.02.2024
Reel ejer
26.02.2024 - 26.02.2024
Reel ejer
27.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,18% -
Direktør
20.06.2019 - 21.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.03.1987 - 11.12.2017
Reel ejer
31.03.2017 - 28.06.2022
Bestyrelsesmedlem
12.12.2017 - 18.04.2023
Bestyrelsesmedlem
19.04.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 22,88%
Lene Hammer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hammer Family ApS (31,18% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 145.714' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne LENE HOLDING ApS (31,18%), H.H. HOLDING ApS (22,88%) & EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 1997 ApS (22,88%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Lene Hammer, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Lene Hammer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i H.H. EJENDOMSINVEST ApS der præsenterede et overskud på 182.387' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i H.H. HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 23.172' DKK.
Lene har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 11 måneder fra 1982 til 2017 hos H.H. HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 12.550' DKK (NEPTUN HOTELEJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 53' DKK (VÆGTERGÅRDEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 192.372' DKK (H.H. HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.349' DKK (WELLCARE CLEANING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Frederik Henrik Treschow Hammer.