Steen Ginnerup
Erhvervsaktiv siden: | 4. jun. 1976 (48 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GINNERUP A/S (Direktør) |
Største overskud: | 36.660' DKK SALKMN 84 ApS (Nu: STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -3.416' DKK ENERGIFONDEN SKIVE (Nu: KLIMAFONDEN SKIVE) (2022) |
Største egenkapital: | 97.188' DKK STEEN GINNERUP HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 102.571' DKK SALKMN 84 ApS (Nu: STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 117 årsværk hos STEEN GINNERUP A/S (Nu: GINNERUP A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GINNERUP A/S (39 år 4 måneder) |
Seed: 271186165
Det begyndte for alvor for nu flere år siden ved GINNERUP A/S (tidligere STEEN GINNERUP A/S) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Steen Ginnerup i 38 år 8 måneder, før fratrædelsen den 16. februar 2015.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 20.373' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SG SKIVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
STEEN GINNERUP HOLDING ApS
Via SG SKIVE HOLDING ApS -
STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS
Via STEEN GINNERUP HOLDING ApS -
BMP Invest ApS
Via STEEN GINNERUP HOLDING ApS -
BiomassProtein ApS
Via BMP Invest ApS -
EX Invest ApS
Via STEEN GINNERUP HOLDING ApS -
EXCELLENT-HUSE ApS
Via EX Invest ApS
Direktørposter (3)
-
STEEN GINNERUP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.1997 -
STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.1989 -
SG SKIVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2014
Bestyrelsesposter (2)
-
STEEN GINNERUP HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.11.2013 -
GINNERUP A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.10.2015
Tidslinje (36)
-
TAGPAP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
ENERGIFONDEN SKIVE (Nu: KLIMAFONDEN SKIVE)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2020
Registreringsdato: 12.05.2020 -
STEEN GINNERUP A/S (Nu: GINNERUP A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2015
Registreringsdato: 20.10.2015
Blå bog (fortsat)
Steen har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
13.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Ejer
02.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.11.2013 - Stadig aktiv
Ejer
02.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SG SKIVE HOLDING ApS -
Direktør
01.12.1989 - Stadig aktiv
Ejer
17.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via STEEN GINNERUP HOLDING ApS
Steen Ginnerup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem ved STEEN GINNERUP A/S (Nu: GINNERUP A/S) der præsenterede et overskud på 32.831' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved ENERGIFONDEN SKIVE (Nu: KLIMAFONDEN SKIVE) der præsenterede et underskud på 2' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 39 år 4 måneder fra 1976 til 2015 hos GINNERUP A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 268' DKK (TAGPAP A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.548' DKK (ENERGIFONDEN SKIVE (Nu: KLIMAFONDEN SKIVE)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.650' DKK (ENERGIFONDEN SKIVE (Nu: KLIMAFONDEN SKIVE)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.432' DKK (TAGPAP A/S).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Mads Vestergaard Ginnerup.