Jørn Terndrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | TELANAD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.073.986' DKK NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (2015) |
Største underskud: | -1.530' DKK GRUNDKORT FYN A/S (Nu: GEO FYN P/S) (2018) |
Største egenkapital: | 463.166.720' DKK NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (2015) |
Største gæld: | 34.998.620' DKK NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S (2015) |
Flest årsværk: | 74 årsværk hos ASSOCIATED DANISH PORTS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NFS SPILDEVAND A/S (14 år 5 måneder) |
Seed: 1562059899
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1987 ved TELANAD A/S (tidligere A/S PSE NR. 2230) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørn Terndrup i 6 år 7 måneder, før stoppet den 17. august 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 9. juni 1994.
Bestyrelsesposter (5)
-
NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2018 -
NFS RENOVATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2018 -
NFS VARME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2018 -
NFS SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2010 -
NFS VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
NFS SERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2018
Registreringsdato: 26.04.2018 -
NFS VARME A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2018
Registreringsdato: 11.04.2018
Blå bog (fortsat)
Jørn har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2010 - 29.04.2014
Bestyrelsesmedlem
11.04.2018 - 13.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2018 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.01.2018 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Jørn Terndrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved NYBORG FORSYNING OG SERVICE A/S der præsenterede et overskud på 22.963.138' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved NFS VARME A/S der præsenterede et underskud på 362' DKK.
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 5 måneder fra 2010 til i dag hos NFS SPILDEVAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 73.297' DKK (ASSOCIATED DANISH PORTS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 103' DKK (NFS RENOVATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 962.738' DKK (ASSOCIATED DANISH PORTS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.517' DKK (NFS RENOVATION A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Erik Hansen.