Ejnar Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 1976 (47 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DATA FYN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 143.421' DKK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK (2023) |
Største underskud: | -11.525' DKK E. P. HOLDING ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 731.375' DKK AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK (2023) |
Største gæld: | 624.907' DKK NORDFYNS FINANSIERINGSSELSKAB A/S (Nu: NORDFYNS FINANS A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos NORDFYNS FINANSIERINGSSELSKAB A/S (Nu: NORDFYNS FINANS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Revisor af ALFRED MUNCK. NYBORG ApS (20 år 9 måneder) |
Seed: 137538541
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos DATA FYN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ejnar Larsen i 11 år 7 måneder, før stoppet d. 14. juni 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1988 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. december 1988.
Direktørposter (2)
-
Ejendomsselskabet Odinsgaarden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2016 -
Ejendomsselskabet Melfargaarden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2017
Repræsentant (2)
-
Ejerforeningen Havnefronten Middelfart
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.11.2022 -
Parkeringslauget Havnefronten Middelfart
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.11.2022
Bestyrelsesposter (9)
-
PFEIFFER HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2008 -
EJENDOMSSELSKABET DAGMARGAARDEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2008 -
EJENDOMSSELSKABET PFEIFFER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.2008 -
EJENDOMSSELSKABET VÆNGEGAARDEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2008 -
Pontus Ejendomsadministration A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2021 -
CEOLEIN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.08.2011 -
Sofie THP Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2021 -
Alfred THP Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.04.2021 -
AS THP Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.2022
Tidslinje (61)
-
Ejendomsselskabet Birkelundgaarden ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2024
Registreringsdato: 21.02.2024 -
Ejendomsselskabet Birkelundgaarden ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
Ejendomsselskabet Birkelundgaarden ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023
Blå bog (fortsat)
Ejnar har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
28.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
28.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ejnar Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos PFEIFFER HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 22.605' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos E. P. HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 11.525' DKK.
Ejnar har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 5 måneder fra 2008 til i dag hos PFEIFFER HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 143.421' DKK (AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 731.375' DKK (AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 843' DKK (NEKI ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ejnar' netværk er Jesper Toft Pfeiffer.