Helge Christian Myllerup
Karrieren startede hos: | ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 4.6.1936 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 24.484' DKK PH EJENDOMME ApS (Nu: Ejendomsselskabet Sundborghus, Hellerup ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -6.041' DKK PH EJENDOMME ApS (Nu: Ejendomsselskabet Sundborghus, Hellerup ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 74.231' DKK PH EJENDOMME ApS (Nu: Ejendomsselskabet Sundborghus, Hellerup ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 36.886' DKK PH EJENDOMME ApS (Nu: Ejendomsselskabet Sundborghus, Hellerup ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Penco Ejendomme ApS (2022) |
Seed: 105534758
Det hele startede for nu mange år siden hos ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 4.6.1936 A/S (tidligere VICTOR GREULICH ADMINISTRATION A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Helge Christian Myllerup i 56 år 1 måned, før stoppet d. 13. juli 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. oktober 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PECUNIA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
PECUNIA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.1997 -
Penco Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2019
Tidslinje (35)
-
Penco Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.03.2019
Registreringsdato: 04.03.2019 -
PROFIT INVEST A/S (Nu: V. G. INVEST A/S)
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2017
Registreringsdato: 02.06.2017 -
PROFIT INVEST A/S (Nu: V. G. INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.06.2017
Registreringsdato: 02.06.2017
Blå bog (fortsat)
Helge har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 90 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
04.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
01.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.09.1985 - 02.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2010 - 19.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
30.04.1993 - 27.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor PECUNIA ApS kunne fremvise et overskud på 1.794' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor PECUNIA ApS kunne fremvise et underskud på 674' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.443' DKK (Penco Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 228' DKK (SHARE-A-CAR ApS (Nu: REE AUTOMOBILER A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.457' DKK (Penco Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.431' DKK (SHARE-A-CAR ApS (Nu: REE AUTOMOBILER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Helge' netværk er Preben Erik Nielsen.