Randi Ohm Bødtcher-Hansen
Karrieren startede hos: | H. BØDTCHER-HANSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.827' DKK JENS BØDTCHER-HANSEN ApS (Nu: Palmyra 1 ApS) (2020) |
Største underskud: | -1.196' DKK MADS BØDTCHER-HANSEN ApS (2016) |
Største egenkapital: | 65.879' DKK JENS BØDTCHER-HANSEN ApS (Nu: Palmyra 1 ApS) (2021) |
Største gæld: | 25.763' DKK JENS BØDTCHER-HANSEN ApS (Nu: Palmyra 1 ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Randi Bødtcher-Hansen ApS (2021) |
Seed: 1233482440
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved H. BØDTCHER-HANSEN A/S (tidligere A/S KØBMAGERGADE 19, KØBENHAVN) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Randi Ohm Bødtcher-Hansen i 46 år 1 måned, før fratrædelsen den 3. december 2008.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H. Bødtcher-Hansen ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SIESTEDT KOMPLEMENTAR 12 ApS
Via H. Bødtcher-Hansen ApS
Direktørposter (1)
-
H. Bødtcher-Hansen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Palmyra 1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2008
Ejendomme (3)
Tidslinje (29)
-
HBH VINDMØLLE ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
HBH VINDMØLLE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
Randi Bødtcher-Hansen ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Randi har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 61 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
21.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.10.2012 - 01.11.2022
Direktør
26.11.2012 - 01.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
21.06.2018 - 30.06.2022
Reel ejer
21.06.2018 - 01.01.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.12.2008 - 03.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Randi Ohm Bødtcher-Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H. Bødtcher-Hansen ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.676' DKK. Gennem sit holdingselskab H. Bødtcher-Hansen ApS har Randi dermed også andele i SIESTEDT KOMPLEMENTAR 12 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Randi Ohm Bødtcher-Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor HBH VINDMØLLE ApS landede et overskud på 3.718' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Randi Bødtcher-Hansen ApS landede et underskud på 883' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.679' DKK (H. Bødtcher-Hansen 2018 ApS (Nu: H. Bødtcher-Hansen ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5' DKK (SIESTEDT KOMPLEMENTAR 12 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.480' DKK (JENS BØDTCHER-HANSEN ApS (Nu: Palmyra 1 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 124' DKK (SIESTEDT KOMPLEMENTAR 12 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Randi' netværk er Mads Bødtcher-hansen.