Anna Marie Dalmose
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1982 (42 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | U.D. VINDUER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 596' DKK ULRIK DALMOSE A/S (Nu: U.D. VINDUER A/S) (2017) |
Største underskud: | -1.714' DKK ULRIK DALMOSE A/S (Nu: U.D. VINDUER A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 5.124' DKK ULRIK DALMOSE A/S (Nu: U.D. VINDUER A/S) (2014) |
Største gæld: | 18.780' DKK ULRIK DALMOSE A/S (Nu: U.D. VINDUER A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos ULRIK DALMOSE A/S (Nu: U.D. VINDUER A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af U.D. VINDUER A/S (42 år 2 måneder) |
Seed: 395664119
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1982 hos U.D. VINDUER A/S (tidligere ULRIK DALMOSE A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Anna Marie Dalmose nu besiddet i 42 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 531' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
U.D. VINDUER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.1982
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
DALMOSE HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: DALMOSE ULSTRUP HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2008
Registreringsdato: 22.12.2008 -
DALMOSE HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: DALMOSE ULSTRUP HOLDING A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2000
Registreringsdato: 08.11.2000 -
ULRIK DALMOSE A/S (Nu: U.D. VINDUER A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.1982
Registreringsdato: 01.07.1982
Blå bog (fortsat)
Anna har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 42 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.07.1982 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.11.2000 - 22.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Anna Marie Dalmose har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos ULRIK DALMOSE A/S (Nu: U.D. VINDUER A/S) der præsenterede et overskud på 596' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos ULRIK DALMOSE A/S (Nu: U.D. VINDUER A/S) der præsenterede et underskud på 1.714' DKK.
Anna har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 42 år 2 måneder fra 1982 til i dag hos U.D. VINDUER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Anna' netværk er Uffe Dalmose.