Bent Thorning Bensen
Karrieren startede hos: | BENT THORNING BENSEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 787' DKK BENT THORNING BENSEN A/S (2022-23) |
Største underskud: | -683' DKK BENT THORNING BENSEN A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 8.489' DKK BENT THORNING BENSEN A/S (2013-14) |
Største gæld: | 807' DKK BENT THORNING BENSEN A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BENT THORNING BENSEN A/S (2022-23) |
Seed: 837555707
Det startede for alvor for nu mange år siden hos BENT THORNING BENSEN A/S med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør bestred Bent Thorning Bensen i 13 år 8 måneder, før stoppet d. 17. december 1987.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 787' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BENT THORNING BENSEN A/S
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bestyrelsesposter (1)
-
BENT THORNING BENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.04.1974
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
MEE-DAN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.1999
Registreringsdato: 29.04.1999 -
MEE-DAN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.1996
Registreringsdato: 11.12.1996 -
BENT THORNING BENSEN A/S (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.11.1995
Registreringsdato: 08.11.1995
Blå bog (fortsat)
Bent har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
11.12.1996 - 29.04.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.04.1974 - 17.12.1987
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
10.04.1974 - Stadig aktiv
Ejer
08.11.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99%
Bent Thorning Bensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BENT THORNING BENSEN A/S (ejer pt. 41,67%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.354' DKK. Igennem holdingselskabet BENT THORNING BENSEN A/S har Bent derfor også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bent Thorning Bensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor BENT THORNING BENSEN A/S kunne offentliggøre et overskud på 787' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor BENT THORNING BENSEN A/S kunne offentliggøre et underskud på 683' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Grethe Bensen.