Lene Verner Veino
Karrieren startede hos: | PRO-1 AF 1/9 2004 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.369' DKK ÅÆØ 187 ApS (Nu: READY MADE A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -5.101' DKK ÅÆØ 187 ApS (Nu: READY MADE A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 39.069' DKK ÅÆØ 187 ApS (Nu: READY MADE A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 442.294' DKK ÅÆØ 187 ApS (Nu: READY MADE A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos ÅÆØ 187 ApS (Nu: READY MADE A/S) (2019-20) |
Seed: 307913224
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos PRO-1 AF 1/9 2004 ApS (tidligere AKTIESELSKABET AF 18/8 1964) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Lene Verner Veino i 35 år 8 måneder, før stoppet d. 26. april 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. juli 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JEV ApS
Ejerandel: 100%
Tidslinje (69)
-
JEV HOLDING ApS (Nu: JEV ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022 -
Regnbuen ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.11.2020
Registreringsdato: 02.11.2020 -
KISA af 2015 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.09.2020
Registreringsdato: 10.09.2020
Blå bog (fortsat)
Lene har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 60 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.09.2004 - 01.12.2006
Direktør
18.01.2015 - 29.11.2018
Reel ejer
18.01.2015 - 19.04.2023
Direktør
20.12.2018 - 04.03.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.01.2005 - 15.05.2018
Ejer
18.01.2015 - Stadig aktiv
Direktør
14.09.2015 - 27.11.2018
Direktør
20.12.2018 - 19.01.2022
Reel ejer
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
20.02.2001 - 13.01.2009
Direktør
18.01.2015 - 13.01.2017
Direktør
24.01.2017 - 14.12.2017
Ejer
24.01.2017 - 02.11.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
13.05.2015 - 10.09.2020
Direktør
23.01.2017 - 16.08.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.01.2004 - 18.01.2015
Direktør
07.01.2004 - 04.08.2017
Ejer
18.01.2015 - 01.05.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor JEV HOLDING ApS (Nu: JEV ApS) kunne fremvise et overskud på 872' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor LHK AF 2001 ApS (Nu: Regnbuen ApS) kunne fremvise et underskud på 2.116' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Ajeeve Sadasivan Nalini.