Ane Marie Kristine Lindegaard
Karrieren startede hos: | MORSREB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.504' DKK A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (2017-18) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 20.952' DKK A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 3.586' DKK A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (2019-20) |
Seed: 642376343
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i MORSREB A/S (tidligere A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ane Marie Kristine Lindegaard i 33 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 21. oktober 1988.
Nu arbejder virksomheden med anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 58' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORSREB A/S
Ejerandel: 5-9.99%
Tidslinje (3)
-
A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.1988
Registreringsdato: 21.10.1988 -
A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S) (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1968
Registreringsdato: 01.11.1968 -
A/S MATR. NR. 1367 AF BRØNSHØJ (Nu: MORSREB A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.1955
Registreringsdato: 09.05.1955
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Ane' netværk er Ole Sixten Karlsen.