Mogens Netsø Jensen
Karrieren startede hos: | FAVØR FØDEVARE UDVIKLING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 26.455' DKK UTF PROJEKT I ApS (Nu: Frederikssundsvej 11 ApS) (2021) |
Største underskud: | -7.884' DKK ASX 10408 ApS (Nu: JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 36.372' DKK UTF PROJEKT I ApS (Nu: Frederikssundsvej 11 ApS) (2021) |
Største gæld: | 57.142' DKK UTF PROJEKT I ApS (Nu: Frederikssundsvej 11 ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos GMJ SMASHSPORT ApS (2019) |
Seed: 174829543
Karrieren som leder begyndte for alvor for mange år siden hos FAVØR FØDEVARE UDVIKLING A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Mogens Netsø Jensen i 20 år 8 måneder, inden stoppet den 3. juli 1991.
Dengang var virksomhedens branche indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
M.J. HOLDING HOLBÆK ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
SPILLESTEDET JACKPOT ApS
Via JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS -
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S
Via JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS -
AKTIVITETSCENTRET SKAGEN STRAND A/S
Via SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S -
Anjetlis Skagen ApS
Via JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS -
Jernbanevej 5 ApS
Via JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS -
TMC-GROUP HOLBÆK ApS
Via M.J. HOLDING HOLBÆK ApS
Direktørposter (6)
-
JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.1986 -
M.J. HOLDING HOLBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.1999 -
SPILLESTEDET JACKPOT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.04.2004 -
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2021 -
TMC-GROUP HOLBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2014 -
Anjetlis Skagen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.06.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S
Tilknyttet som direktørDato: 28.05.2021
Registreringsdato: 28.05.2021 -
K/S BENNDORF
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2021
Registreringsdato: 16.02.2021 -
SKAGEN STRAND EJENDOMS INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2020
Registreringsdato: 20.06.2020
Blå bog (fortsat)
Mogens har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 53 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.06.2020 - Stadig aktiv
Direktør
28.05.2021 - Stadig aktiv
Ejer
08.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS -
Reel ejer og Direktør
20.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.05.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Ejer og Direktør
01.07.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
21.04.2016 - 27.03.2022
Direktør
21.04.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40%
Mogens Netsø Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M.J. HOLDING HOLBÆK ApS (ejer pt. 52%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.392' DKK. Igennem sit holdingselskab M.J. HOLDING HOLBÆK ApS har Mogens dermed også ejerandele i TMC-GROUP HOLBÆK ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Mogens Netsø Jensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ASX 10408 ApS (Nu: JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS) fremviste et overskud på 4.152' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ASX 10408 ApS (Nu: JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS) fremviste et underskud på 7.884' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.508' DKK (ASX 10408 ApS (Nu: JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 98' DKK (UTF PROJEKT I ApS (Nu: Frederikssundsvej 11 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.680' DKK (ASX 10408 ApS (Nu: JEMO. HANDELSSELSKAB HOLBÆK ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.340' DKK (TMC-GROUP HOLBÆK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Thomas Netsø Jensen.