Torben Andreas Colding
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 1983 (40 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDSØ MANAGEMENT. HENNE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORDSØ MANAGEMENT. HENNE A/S (12 år) |
Seed: 2085678898
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1983 i NORDSØ MANAGEMENT. HENNE A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Torben Andreas Colding i 6 år 4 måneder, inden stoppet d. 18. maj 1990.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. juni 2005.
Tidslinje (4)
-
NORDSØ MANAGEMENT. HENNE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.01.1996
Registreringsdato: 06.01.1996 -
NORDSØ MANAGEMENT. HENNE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.1990
Registreringsdato: 18.05.1990 -
NORDSØ MANAGEMENT. HENNE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.12.1983
Registreringsdato: 23.12.1983
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
23.12.1983 - 06.01.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år fra 1983 til 1996 hos NORDSØ MANAGEMENT. HENNE A/S.