Torben Ballegaard Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LEGO DACTA A/S (Direktør) |
Største overskud: | 32.756.000' DKK LEGO HOLDING A/S (Nu: KIRKBI A/S) (2021) |
Største underskud: | -802.700' DKK BANG & OLUFSEN A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 139.504.000' DKK LEGO HOLDING A/S (Nu: KIRKBI A/S) (2022) |
Største gæld: | 10.120.919' DKK FONDEN CAT INVEST ZEALAND (Nu: FONDEN SPRING NORDIC) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 1182810187
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1985 i LEGO DACTA A/S (tidligere ALMO TRADING ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Torben Ballegaard Sørensen i 14 år 9 måneder, inden stoppet d. 14. april 2000.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med legetøj og spil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 10. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Valueplus A/S
Via INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS -
LouMar ApS
Via INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS -
LIQUID VANITY ApS
Via LouMar ApS -
PULMOPHARMA ApS
Via LouMar ApS -
Bardazid ApS
Via LouMar ApS
Direktørposter (2)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 1. JULI 2008 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2010 -
LouMar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2017
Bestyrelsesposter (8)
-
MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.03.2018 -
LION P Bidco ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2020 -
LIQUID VANITY ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.03.2016 -
LION P Midco ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.06.2023 -
EUROPEAN WOOD CORPORATION ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.01.2023 -
PULMOPHARMA ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2021 -
Bardazid ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.05.2019 -
LION P Holdco ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (181)
-
NOWACO A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
Nowaco Holding A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024 -
Nowaco Holding A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 39 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2019 - Stadig aktiv
Ejer
16.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via LouMar ApS
Torben Ballegaard Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i PANDORA A/S (Nu: Pandora A/S) der præsenterede et overskud på 5.345.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i LION P Midco ApS der præsenterede et underskud på 60.129' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 82 forskellige selskaber (heraf 38 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 4 måneder fra 2006 til 2017 hos EGMONT INTERNATIONAL HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 17.059.000' DKK (LEGO A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 60.129' DKK (LION P Midco ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 136.087.000' DKK (LEGO HOLDING A/S (Nu: KIRKBI A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.551' DKK (LION P Midco ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Marianne Ballegaard.