Steen Bugge Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 1975 (49 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | INDUSTRI-TRYKKERIET. ÅRHUS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -225' DKK Mikkelsen Innovation ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | -4' DKK Mikkelsen Innovation Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 634' DKK Mikkelsen Innovation ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mikkelsen Innovation ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INDUSTRI-TRYKKERIET. ÅRHUS A/S (19 år) |
Seed: 1570778966
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu mange år siden hos INDUSTRI-TRYKKERIET. ÅRHUS A/S (tidligere INDUSTRI-TRYKKERIET, LYSTRUP ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Steen Bugge Mikkelsen i 19 år, før stoppet d. 1. juli 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikkelsen Innovation Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mikkelsen Innovation ApS
Via Mikkelsen Innovation Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Mikkelsen Innovation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2021 -
Mikkelsen Innovation Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.08.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Mikkelsen Innovation ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2024
Tidslinje (14)
-
Mikkelsen Innovation ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
Mikkelsen Innovation Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021 -
Mikkelsen Innovation Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.08.2021
Registreringsdato: 24.08.2021
Blå bog (fortsat)
Steen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
24.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.08.2021 - 31.12.2022
Direktør
24.08.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2023 - 17.10.2023
Reel ejer
18.10.2023 - 28.12.2023
Reel ejer
29.12.2023 - 07.01.2024
Reel ejer
08.01.2024 - 24.01.2024
Reel ejer
25.01.2024 - 11.08.2024
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
12.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2000 - 04.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.09.2008 - 30.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2007 - 07.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Bugge Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mikkelsen Innovation Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -4' DKK. Igennem holdingselskabet Mikkelsen Innovation Holding ApS har Steen derfor også ejerandele i Mikkelsen Innovation ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Steen Bugge Mikkelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Mikkelsen Innovation ApS kunne offentliggøre et underskud på 225' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 225' DKK (Mikkelsen Innovation ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -4' DKK (Mikkelsen Innovation Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -228' DKK (Mikkelsen Innovation ApS).