Jens Jørgen Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 1987 (37 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPAREKASSEN ØSTJYLLAND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.082.000' DKK VKR HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -558.800' DKK MT HØJGAARD A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 29.777.000' DKK VKR HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 9.053.000' DKK VELUX A/S (2023) |
Flest årsværk: | 2.680 årsværk hos HØJGAARD HOLDING A/S (Nu: MT Højgaard Holding A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af JJ MADSEN ApS (17 år 4 måneder) |
Seed: 1904679941
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1987 i SPAREKASSEN ØSTJYLLAND (tidligere SPAREKASSEN HAMMEL) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jens Jørgen Madsen i 6 år 1 måned, inden stoppet d. 28. april 1993.
Virksomhedens branche var dengang indenfor banker, sparekasser og andelskasser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 13. oktober 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JJ MADSEN ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JJ MADSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
BUNDGAARD-FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.04.2018 -
ELTRONIC A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2021 -
ELTRONIC Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (57)
-
ENABL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
ENABL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
ELTRONIC A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2021
Registreringsdato: 28.04.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
25.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2019 - 16.12.2020
Bestyrelsesmedlem
09.12.2022 - 05.09.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.03.2014 - 19.10.2016
Bestyrelsesmedlem
20.10.2016 - 03.01.2019
Bestyrelsesmedlem
04.01.2019 - 27.04.2021
Bestyrelsesmedlem
28.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2017 - 03.01.2019
Bestyrelsesmedlem
04.01.2019 - 18.04.2021
Bestyrelsesmedlem
19.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Jørgen Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i KIRK KAPITAL A/S der præsenterede et overskud på 721.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i SANISTÅL A/S (Nu: Ahlsell Danmark A/S) der præsenterede et underskud på 190.000' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 13 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 1 måned fra 1996 til 2006 hos GRUNDFOS FINANCE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.143.000' DKK (VKR HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34.828' DKK (J. HVIDTVED LARSEN A/S (Nu: Bucher Municipal A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.777.000' DKK (VKR HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 42.042' DKK (ELTRONIC A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Lars Jensen.