Niels Kofoed
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | K.B.S.D. INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.681' DKK EDC-MÆGLERNE KOFOED & MIKKELSEN A/S (Nu: EDC NIELS KOFOED A/S) (2014) |
Største underskud: | -830' DKK HOLDINGSELSKABET AF 7/8 HERNING ApS (Nu: AHEAD PROPERTY INNOVATION ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 6.590.000' DKK ALM. BRAND AF 1792 FMBA (2023) |
Største gæld: | 24.322' DKK JORDBÆRMARKEN ApS (Nu: JM af 15.9.2014 ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos EDC NIELS KOFOED OG IB SCHIERMER A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af EDC NIELS KOFOED A/S (24 år 11 måneder) |
Seed: 1643214972
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1986 i K.B.S.D. INVEST ApS (tidligere HARRY CHRISTENSEN OG NIELS KOFOED ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Niels Kofoed i 5 år 5 måneder, inden stoppet d. 28. oktober 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. februar 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOFOED AF 10/5 HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
AHEAD PROPERTY INNOVATION ApS
Via KOFOED AF 10/5 HOLDING ApS -
DALGASGADE 8 HERNING ApS
Via AHEAD PROPERTY INNOVATION ApS -
GL SKOLEVEJ 26 HERNING ApS
Via AHEAD PROPERTY INNOVATION ApS -
JM af 15.9.2014 ApS
Via KOFOED AF 10/5 HOLDING ApS -
Jordbærmarken II ApS
Via JM af 15.9.2014 ApS -
C & N Ejendomme ApS
Via KOFOED AF 10/5 HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
KOFOED AF 10/5 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2003 -
AHEAD PROPERTY INNOVATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.08.2006 -
DALGASGADE 8 HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2015 -
GL SKOLEVEJ 26 HERNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2014 -
C & N Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.03.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (52)
-
ALM. BRAND A/S (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
ALM. BRAND AF 1792 FMBA (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
ALM. BRAND A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Direktør og Reel ejer
26.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 51% -
Reel ejer og Direktør
11.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Niels Kofoed er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KOFOED AF 10/5 HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 41.523' DKK. Igennem sit holdingselskab KOFOED AF 10/5 HOLDING ApS har Niels dermed også ejerandele i AHEAD PROPERTY INNOVATION ApS (100%), JM af 15.9.2014 ApS (50-66.65%) & C & N Ejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Niels Kofoed, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Niels Kofoed har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i EDC-MÆGLERNE KOFOED & MIKKELSEN A/S (Nu: EDC NIELS KOFOED A/S) der præsenterede et overskud på 9.681' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i EDC NIELS KOFOED OG IB SCHIERMER A/S der præsenterede et underskud på 768' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 11 måneder fra 1994 til 2019 hos EDC NIELS KOFOED A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.695' DKK (JORDBÆRMARKEN ApS (Nu: JM af 15.9.2014 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 830' DKK (HOLDINGSELSKABET AF 7/8 HERNING ApS (Nu: AHEAD PROPERTY INNOVATION ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.590.000' DKK (ALM. BRAND AF 1792 FMBA).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 503' DKK (RT OT 125 KNUDSVEJ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Asger Bank Møller Christensen.