Christian Bager
Erhvervsaktiv siden: | 24. jan. 1977 (47 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | KONGEALLE. HELSINGØR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 20.175' DKK STRUCTURA A/S (2021-22) |
Største underskud: | -2.290' DKK GRINSTED A/S (Nu: Inhouse It-production A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 29.857' DKK CHRISTIAN BAGER ApS (2023) |
Største gæld: | 32.816' DKK S2N P/S (2017) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos CHRISTIAN BAGER, FILTRE ApS (Nu: DANFILTER ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af KONGEALLE. HELSINGØR ApS (47 år 7 måneder) |
Seed: 1789643365
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for flere år siden ved KONGEALLE. HELSINGØR ApS (tidligere BRØDRENE BAGER, HANDEL HELSINGØR ApS) med titlen som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør har Christian Bager nu bestreddet i 47 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 283' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
CHRISTIAN BAGER ApS
Ejerandel: 100% -
KONGEALLE. HELSINGØR ApS
Ejerandel: 100% -
JCHW22 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Sleep ApS
Via JCHW22 ApS -
Komplementarselskabet Industrivej 17 ApS
Via JCHW22 ApS -
S2N P/S
Via Komplementarselskabet Industrivej 17 ApS -
Støberihaven ApS
Via JCHW22 ApS -
STRUCTURA A/S
Via JCHW22 ApS -
STRUCTURA INTERNATIONAL A/S
Via STRUCTURA A/S -
STEPHEN HANSENS PALÆ ApS
Via STRUCTURA A/S -
ADELGADE 50 ApS
Via STRUCTURA A/S
Direktørposter (3)
-
CHRISTIAN BAGER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.1980 -
KONGEALLE. HELSINGØR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.1977 -
JCHW22 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
Støberihaven ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2020 -
S2N P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2016 -
STRUCTURA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.1998
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
BUHL & BAGER ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
JCHW22 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
BUHL & BAGER ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JCHW22 ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
28.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Komplementarselskabet Industrivej 17 ApS -
Bestyrelsesmedlem
20.11.1998 - Stadig aktiv
Ejer
13.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JCHW22 ApS -
Ejer og Direktør
15.02.1980 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Christian Bager er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JCHW22 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 6.283' DKK. Igennem holdingselskabet JCHW22 ApS har Christian derfor også ejerandele i Sleep ApS (10-14.99%), Komplementarselskabet Industrivej 17 ApS (10-14.99%), S2N P/S (10-14.99%), Støberihaven ApS (10-14.99%) og STRUCTURA A/S (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Bager, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor CHRISTIAN BAGER ApS kunne offentliggøre et overskud på 4.393' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor BRØDRENE BAGER, HANDEL HELSINGØR ApS (Nu: KONGEALLE. HELSINGØR ApS) kunne offentliggøre et underskud på 895' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.393' DKK (CHRISTIAN BAGER ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 199' DKK (CHRISTIAN BAGER, FILTRE ApS (Nu: DANFILTER ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.857' DKK (CHRISTIAN BAGER ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 60' DKK (GRINDSTED HOLDING A/S (Nu: SØREN GRINSTED HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jan Buhl Christensen.