Jørgen Erhardt Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | KANAL A-TV, AARHUS LOKAL TV ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.157' DKK HUSTØMRERNES AKTIESELSKAB (Nu: HUSTØMRERNE A/S) (2017) |
Største underskud: | -31.863' DKK HUSTØMRERNES AKTIESELSKAB (Nu: HUSTØMRERNE A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 50.840' DKK HUSTØMRERNES AKTIESELSKAB (Nu: HUSTØMRERNE A/S) (2018) |
Største gæld: | 106.461' DKK HUSTØMRERNES AKTIESELSKAB (Nu: HUSTØMRERNE A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 248 årsværk hos HUSTØMRERNES AKTIESELSKAB (Nu: HUSTØMRERNE A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S PRODUKTIONSFORENINGEN. AARHUS (22 år 7 måneder) |
Seed: 1586546696
Det hele startede i 1982 ved KANAL A-TV, AARHUS LOKAL TV ApS (tidligere ApS SMBK NR. 756) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Erhardt Hansen i 7 år 7 måneder, før stoppet den 19. juni 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. juni 1990.
Bestyrelsesposter (2)
-
JOBVÆKST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.02.2007 -
A/S PRODUKTIONSFORENINGEN. AARHUS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
MC MALERFORRETNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2016
Registreringsdato: 25.05.2016 -
MALERNES COOPERATIVE FORRETNING A/S
Fratrådt som direktørDato: 16.12.2015
Registreringsdato: 16.12.2015 -
MALERNES COOPERATIVE FORRETNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2015
Registreringsdato: 16.12.2015
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2002 - 25.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.09.2008 - 16.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Erhardt Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved A/S PRODUKTIONSFORENINGEN. AARHUS der præsenterede et overskud på 1.953' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 7 måneder fra 2002 til i dag hos A/S PRODUKTIONSFORENINGEN. AARHUS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5.008' DKK (MC MALERFORRETNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.329' DKK (HUSTØMRERNES AKTIESELSKAB (Nu: HUSTØMRERNE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.878' DKK (JOBVÆKST A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Kresten Vendelboe.