Bo Kruse
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 1985 (39 år) |
Karrieren startede hos: | J - L LINDHAGEN ENTREPRISE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 15.918' DKK CADVO HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -10.902' DKK EYE-GO A/S (2017) |
Største egenkapital: | 24.691' DKK EYE-GO LABS ApS (2023) |
Største gæld: | 21.344' DKK ADVOFORUM A/S (Nu: CAPTO A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos ADVOFORUM A/S (Nu: CAPTO A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKOVSHOVED INVEST ApS (16 år 8 måneder) |
Seed: 2144251861
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1985 i J - L LINDHAGEN ENTREPRISE ApS (tidligere BO KRUSE ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Bo Kruse i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 24. august 1988.
Dengang var virksomhedens branche indenfor vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SKOVSHOVED INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
SKOVSHOVED INVEST II ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BC ERP Invest ApS
Via SKOVSHOVED INVEST II ApS -
Fiftytwo Dynamics ApS
Via BC ERP Invest ApS
Direktørposter (4)
-
SKOVSHOVED INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.01.2008 -
Fiftytwo Dynamics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
BC ERP Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.05.2023 -
SKOVSHOVED INVEST II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2010
Bestyrelsesposter (2)
-
EYE-GO LABS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2017 -
Fiftytwo Dynamics ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (42)
-
Fiftytwo Dynamics ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
Fiftytwo Dynamics ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
BC ERP Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50,1% -
Direktør og Reel ejer
17.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2013 - 29.08.2017
Ejer
06.07.2015 - 29.05.2017
Bestyrelsesmedlem
30.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Bo Kruse er desuden indehaver af holdingselskabet BC ERP Invest ApS (100% ejerskab). Gennem holdingselskabet BC ERP Invest ApS ejes der også andele i Fiftytwo Dynamics ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Bo Kruse, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SKOVSHOVED INVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 793' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor SKOVSHOVED INVEST ApS kunne offentliggøre et underskud på 850' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 378' DKK (SKOVSHOVED INVEST II ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.347' DKK (EYE-GO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.691' DKK (EYE-GO LABS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -247' DKK (SKOVSHOVED INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Christian Stig Møller.