Hanne Julie Blegvad Teglhus
Karrieren startede hos: | LE KLINT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.619' DKK LE KLINT A/S (2021-22) |
Største underskud: | -4.168' DKK LE KLINT A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 55.596' DKK Le Klint Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 30.492' DKK LE KLINT A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos LE KLINT A/S (2021-22) |
Seed: 242287144
Karrieren som leder startede for nu mange år siden hos LE KLINT A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Hanne Julie Blegvad Teglhus nu bestreddet i 71 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af elektriske belysningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et underskud på 4.168' DKK.
Repræsentant (1)
-
Museum Ovartacis Venner
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.12.2022
Bestyrelsesposter (3)
-
LE KLINT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.1953 -
KLINT-FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2002 -
Le Klint Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Le Klint Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
Museum Ovartacis Venner
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
KLINT-FONDEN (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2002
Registreringsdato: 12.12.2002
Blå bog (fortsat)
Hanne har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 71 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
21.02.1953 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99,7% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2002 - 12.12.2002
Bestyrelsesmedlem
12.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Julie Blegvad Teglhus har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos LE KLINT A/S der præsenterede et overskud på 14.619' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos LE KLINT A/S der præsenterede et underskud på 4.168' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 71 år 7 måneder fra 1953 til i dag hos LE KLINT A/S.
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Lars Rasmussen.