Lars Sylvest
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 1985 (39 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | JOGELA-INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 992.338' DKK CBH ApS (Nu: Hommelhoff Group A/S) (2021) |
Største underskud: | -390.955' DKK FORMUEPLEJE TRIPLE ALFA GLOBAL EQUITIES A/S (2020) |
Største egenkapital: | 2.304.845' DKK CBH ApS (Nu: Hommelhoff Group A/S) (2022) |
Største gæld: | 4.142.758' DKK FORMUEPLEJE TRIPLE ALFA GLOBAL EQUITIES A/S (2019) |
Flest årsværk: | 5.000 årsværk hos CBH ApS (Nu: Hommelhoff Group A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ferm Invest ApS (21 år 10 måneder) |
Seed: 347581072
Det hele startede for alvor en dag i 1985 ved JOGELA-INVEST ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Lars Sylvest i 4 år 9 måneder, før stoppet den 12. juni 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. september 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ferm Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Ferm Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2020
Bestyrelsesposter (11)
-
INVESTERINGSFORENINGEN FORMUEPLEJE
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.04.2021 -
Ferm Invest ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.03.2015 -
KAPITALFORENINGEN FORMUEPLEJE EPIKUR
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.04.2021 -
KAPITALFORENINGEN FORMUEPLEJE FOKUS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.04.2021 -
KAPITALFORENINGEN FORMUEPLEJE PARETO
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.04.2021 -
KAPITALFORENINGEN FORMUEPLEJE PENTA
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.04.2021 -
KAPITALFORENINGEN FORMUEPLEJE SAFE
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.04.2021 -
Kapitalforeningen FP
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.04.2021 -
Formuepleje Nicolinehus Nord A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2021 -
Formuepleje Ejendomme Select A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2021 -
Formuepleje Trøjborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (91)
-
Formuepleje Ejendomme 4 A/S (Nu: Formuepleje Frederiks Plads A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.08.2023
Registreringsdato: 28.08.2023 -
CBH ApS (Nu: Hommelhoff Group A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023 -
FORMUEPLEJE TRIPLE ALFA GLOBAL EQUITIES A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2023
Registreringsdato: 05.01.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2019 - 28.08.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2005 - 26.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Sylvest har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved CBH ApS (Nu: Hommelhoff Group A/S) der præsenterede et overskud på 992.338' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved FORMUEPLEJE TRIPLE ALFA GLOBAL EQUITIES A/S der præsenterede et underskud på 390.955' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 45 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 11 måneder fra 2005 til 2023 hos Hommelhoff Group A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 28.706' DKK (GRUNDFOS FINANCE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.026' DKK (Formuepleje Ejendomme 5 A/S (Nu: Formuepleje Nicolinehus Nord A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.301.467' DKK (CBH ApS (Nu: Hommelhoff Group A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.100' DKK (Formuepleje Ejendomme 4 A/S (Nu: Formuepleje Frederiks Plads A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Michael Vinther.