Anna-Maria Hagens
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 1980 (44 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAGENS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.890' DKK HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 134.191' DKK HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 81.082' DKK HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HAGENS A/S (34 år 8 måneder) |
Seed: 1800730629
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1980 hos HAGENS A/S (tidligere FJEDERFABRIKEN K. HAGENS, KØBENHAVN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Anna-Maria Hagens i 34 år 8 måneder, før stoppet d. 11. december 2014.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 29.012' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
A-M HAGENS HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HAGENS A/S
Via A-M HAGENS HOLDING ApS -
HAGENS BALYFA A/S
Via HAGENS A/S -
HAGENS SPRINGS ApS
Via HAGENS A/S
Tidslinje (13)
-
A-M HAGENS HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.01.2024
Registreringsdato: 05.01.2024 -
A-M HAGENS HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.01.2020
Registreringsdato: 29.01.2020 -
A-M HAGENS HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.01.2020
Registreringsdato: 28.01.2020
Blå bog (fortsat)
Anna-Maria har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
23.02.2011 - 17.03.2011
Ejer
18.03.2011 - 28.01.2020
Direktør
18.03.2011 - 05.01.2024
Ejer
29.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
20.03.1980 - 11.12.2014
Reel ejer
04.06.2006 - 28.01.2020
Reel ejer
29.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
12.04.1994 - 21.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.1994 - 21.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor A-M HAGENS HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 7.023' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 29.012' DKK (HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 134.191' DKK (HAGENS FJEDRE A/S (Nu: HAGENS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 33.549' DKK (A-M HAGENS HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anna-Maria' netværk er Henrik Emil Hagens.