Søren Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. sep. 1979 (44 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLGER CHRISTIANSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 190.169' DKK FAM. PTML BONNICHSEN HOLDING A/S (2021) |
Største underskud: | -56.422' DKK FAM. PER BONNICHSEN HOLDING A/S (2019) |
Største egenkapital: | 457.018' DKK FAM. PTML BONNICHSEN HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 325.834' DKK N & K SPEDITION A/S (Nu: DFDS Logistics A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 257 årsværk hos SKIVE KØLETRANSPORT A/S (Nu: DFDS Køletransport A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HOLGER CHRISTIANSEN FINANS ApS (15 år 8 måneder) |
Seed: 757508122
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor for nu meget længe siden i HOLGER CHRISTIANSEN A/S (tidligere HOLGER CHRISTIANSEN. ESBJERG A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Jakobsen i 8 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 18. maj 1988.
I dag arbejder virksomheden med engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Bestyrelsesposter (1)
-
Schrøder A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.02.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (49)
-
VEJRUP EL-SERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2022
Registreringsdato: 15.03.2022 -
N & K SPEDITION A/S (Nu: DFDS Logistics A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021 -
SKIVE KØLETRANSPORT A/S (Nu: DFDS Køletransport A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2021
Registreringsdato: 14.09.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.11.2018 - 15.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2017 - 14.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.08.2015 - 14.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.09.2014 - 14.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i GRENE DANMARK A/S (Nu: KRAMP DANMARK A/S) der præsenterede et overskud på 48.568' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i FAM. PER BONNICHSEN HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 56.422' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 7 måneder fra 2014 til i dag hos Schrøder A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 42.945' DKK (N & K SPEDITION A/S (Nu: DFDS Logistics A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.638' DKK (SKIVE KØLETRANSPORT A/S (Nu: DFDS Køletransport A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 360.861' DKK (FAM. PTML BONNICHSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -378' DKK (Vibegårds Gartneri A/S (Nu: Health Focus A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Hans Kristian Kristiansen.