Erik Stemann Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jan. 1981 (43 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | PAM A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.730' DKK POUL ANDERSEN'S MASKINFABRIK AF 1980, KERTEMINDE A/S (Nu: PAM A/S) (2017) |
Største underskud: | -1.331' DKK POUL ANDERSEN'S MASKINFABRIK AF 1980, KERTEMINDE A/S (Nu: PAM A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 10.064' DKK A/S PSE 14 NR. 1165 (Nu: AGRIDIS INTERNATIONAL A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 14.307' DKK A/S PSE 14 NR. 1165 (Nu: AGRIDIS INTERNATIONAL A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos POUL ANDERSEN'S MASKINFABRIK AF 1980, KERTEMINDE A/S (Nu: PAM A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PAM A/S (33 år 9 måneder) |
Seed: 1051360166
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1981 ved PAM A/S (tidligere POUL ANDERSEN'S MASKINFABRIK AF 1980, KERTEMINDE A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Erik Stemann Andersen i 32 år 8 måneder, før stoppet den 24. oktober 2013.
Nu arbejder virksomheden med fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.331' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Boligselskabet Louisenlund Kerteminde ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
ESA HOLDING KERTEMINDE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ESA HOLDING KERTEMINDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2005
Tidslinje (21)
-
POUL ANDERSEN'S MASKINFABRIK AF 1980, KERTEMINDE A/S (Nu: PAM A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.11.2014
Registreringsdato: 26.11.2014 -
PAM INTERNATIONAL HOLDING ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 19.11.1997)
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2014
Registreringsdato: 02.06.2014 -
PAM DRAGON ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 01.11.1989)
Fratrådt som direktørDato: 30.10.2013
Registreringsdato: 30.10.2013
Blå bog (fortsat)
Erik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 43 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
08.03.2005 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
21.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
19.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.01.1981 - 26.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
19.11.1997 - 02.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.1989 - 20.02.1992
Bestyrelsesmedlem
08.10.2003 - 24.10.2013
Direktør
08.10.2003 - 30.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Stemann Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ESA HOLDING KERTEMINDE ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 7.586' DKK. Igennem holdingselskabet ESA HOLDING KERTEMINDE ApS har Erik derfor også ejerandele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Erik Stemann Andersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Boligselskabet Louisenlund Kerteminde ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.612' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor ESA HOLDING KERTEMINDE ApS kunne offentliggøre et underskud på 310' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.344' DKK (ESA HOLDING KERTEMINDE ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.331' DKK (POUL ANDERSEN'S MASKINFABRIK AF 1980, KERTEMINDE A/S (Nu: PAM A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.633' DKK (A/S PSE 14 NR. 1165 (Nu: AGRIDIS INTERNATIONAL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.846' DKK (POUL ANDERSEN'S MASKINFABRIK AF 1980, KERTEMINDE A/S (Nu: PAM A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Joachim Eduard Wengenroth.