Jørgen Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HARRY OG MOGENS LARSEN A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 20.085' DKK BJØRNEVANGEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -47.814' DKK ApS JBGO 944 (Nu: GK DANMARK A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 71.935' DKK EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET VANGEN A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 126.296' DKK BJØRNEVANGEN A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET VANGEN A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 194 årsværk hos ApS JBGO 944 (Nu: GK DANMARK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af J.G.M. INVEST ApS (25 år 9 måneder) |
Seed: 443933749
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1982 ved HARRY OG MOGENS LARSEN A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Larsen i 6 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. september 1989.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.G.M. INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
3 D EJENDOMME ApS
Via J.G.M. INVEST ApS -
VESTERLØKKEN HOLDING ApS
Via J.G.M. INVEST ApS -
EJENDOMSSELSKABET VESTERLØKKEN A/S
Via VESTERLØKKEN HOLDING ApS -
J.G.M. ESTATE ApS
Via J.G.M. INVEST ApS
Direktørposter (3)
-
J.G.M. INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.1998 -
J.G.M. ESTATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2010 -
3 D EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2013
Bestyrelsesposter (3)
-
EJENDOMSSELSKABET VESTERLØKKEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.10.2010 -
VESTERLØKKEN HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.08.2010 -
LH-GULVE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.11.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (63)
-
DP Ventilation SYD A/S
Fratrådt som direktørDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
DP Ventilation SYD A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
DP Ventilation SYD A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.07.2021
Registreringsdato: 07.07.2021
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
09.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.10.2010 - Stadig aktiv
Ejer
15.06.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via VESTERLØKKEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
09.08.2010 - Stadig aktiv
Ejer
02.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via J.G.M. INVEST ApS -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
30.11.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jørgen Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved EJENDOMSSELSKABET VESTERLØKKEN A/S der præsenterede et overskud på 13.683' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved OX3 VENTILATION ApS der præsenterede et underskud på 2.395' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 9 måneder fra 2006 til i dag hos LH-GULVE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.497' DKK (ApS JBGO 944 (Nu: GK DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 178' DKK (DP Ventilation SYD A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.586' DKK (VESTERLØKKEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 277' DKK (DP Ventilation SYD A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Claus Tolstrup Nielsen.