Katrine Margrethe Melchior Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 1977 (47 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GOPO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.386' DKK GOPO HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | -15.614' DKK GOPO A/S (Nu: GOPO ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 38.725' DKK GOPO HOLDING ApS (2017-18) |
Største gæld: | 21.870' DKK GOPO A/S (Nu: GOPO ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos GOPO A/S (Nu: GOPO ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GOPO ApS (47 år 7 måneder) |
Seed: 492617438
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for nu flere år siden ved GOPO ApS (tidligere GOPO MØBLER A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Katrine Margrethe Melchior Olesen i 47 år 7 måneder, før fratrædelsen den 9. september 2024.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017-18 viste et overskud på 1.358' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 9. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GOPO HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
VIDEBÆK ERHVERVSGRUPPE A/S
Via GOPO HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
GOPO HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.12.1993
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
GOPO MØBLER A/S (Nu: GOPO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
GOPO HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.08.2001
Registreringsdato: 30.08.2001 -
GOPO HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.1993
Registreringsdato: 17.12.1993
Blå bog (fortsat)
Katrine har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 47 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
17.12.1993 - Stadig aktiv
Ejer
30.08.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,9% -
Bestyrelsesmedlem
07.02.1977 - 09.09.2024
Reel ejer
01.01.2017 - 09.09.2024
Ejerandel: 33,9%
Katrine Margrethe Melchior Olesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GOPO HOLDING ApS (ejer lige nu 33,9%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 21.070' DKK. Gennem sit holdingselskab GOPO HOLDING ApS har Katrine dermed også andele i VIDEBÆK ERHVERVSGRUPPE A/S (5-9.99%).
Du kan se koncerndiagram for Katrine Margrethe Melchior Olesen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Katrine Margrethe Melchior Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved GOPO HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 4.386' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved GOPO A/S (Nu: GOPO ApS) der præsenterede et underskud på 15.614' DKK.
Katrine har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 47 år 7 måneder fra 1977 til 2024 hos GOPO ApS.
En af de forbindelser som går igen i Katrine' netværk er Per Ulrik Olesen.