Birger Tuemand Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | VM EJENDOMSSELSKABET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 655' DKK REFIBER ApS (2020) |
Største underskud: | -283' DKK TUEMAND HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.670' DKK TUEMAND HOLDING ApS (2013-14) |
Største gæld: | 1.270' DKK Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos REFIBER ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BTM-CONSULT ApS (24 år 7 måneder) |
Seed: 814272855
Karrieren som erhvervsleder startede i 1986 hos VM EJENDOMSSELSKABET A/S (tidligere ASX 10654 A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Birger Tuemand Madsen i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 22. august 1988.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. august 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TUEMAND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
TUEMAND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2003
Repræsentant (1)
-
Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 23.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Danmarks Vindkrafthistoriske Samling
Tilknyttet som repræsentantDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.01.2023
Registreringsdato: 05.01.2023 -
Stauning-Dejbjerg Udvikling ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2022
Registreringsdato: 21.04.2022
Blå bog (fortsat)
Birger har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer og Direktør
19.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2018 - 05.01.2023
Reel ejer
06.02.2019 - 28.06.2019
Ejerandel: 2,15% -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2016 - 21.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Birger Tuemand Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS der præsenterede et overskud på 27' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos Ejendomsselskabet Stauning Mejeri ApS der præsenterede et underskud på 35' DKK.
Birger har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 1998 til 2006 hos SVENDBORG BRAKES ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 111' DKK (TUEMAND HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.199' DKK (TUEMAND HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 219' DKK (REFIBER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Birger' netværk er Steffen Muldbjerg Søndergaard.