Steen Rud Sørensen
Karrieren startede hos: | S. RUD SØRENSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.641' DKK KM 497 ApS (Nu: EJENDOMSANPARTSSELSKABET CAROLINEVEJ 1) (2019-20) |
Største underskud: | -1.348' DKK WIPING SYSTEMS ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 31.470' DKK KM 497 ApS (Nu: EJENDOMSANPARTSSELSKABET CAROLINEVEJ 1) (2022-23) |
Største gæld: | 19.120' DKK KM 497 ApS (Nu: EJENDOMSANPARTSSELSKABET CAROLINEVEJ 1) (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos WIPING SYSTEMS ApS (2020-21) |
Seed: 1569187947
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu mange år siden hos S. RUD SØRENSEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Steen Rud Sørensen nu bestreddet i 63 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 1.991' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S. RUD SØRENSEN A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
HELLERUP MOTOR CO. ApS
Via S. RUD SØRENSEN A/S -
WIPING SYSTEMS ApS
Via S. RUD SØRENSEN A/S -
Space Systems ApS
Via S. RUD SØRENSEN A/S
Direktørposter (2)
-
S. RUD SØRENSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.1960 -
HELLERUP MOTOR CO. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.08.1990
Bestyrelsesposter (1)
-
S. RUD SØRENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.11.1960
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
STERUSØ 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.01.2010
Registreringsdato: 14.01.2010 -
S. RUD SØRENSEN A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.06.2006
Registreringsdato: 25.06.2006 -
KM 478 ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET STRANDVEJEN 141 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 02.06.2006
Registreringsdato: 02.06.2006
Blå bog (fortsat)
Steen har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
25.11.1960 - Stadig aktiv
Ejer
25.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.08.1975 - 14.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.05.1990 - 02.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.08.1975 - 10.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor S. RUD SØRENSEN A/S kunne offentliggøre et overskud på 4.997' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor S. RUD SØRENSEN A/S kunne offentliggøre et underskud på 979' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.991' DKK (S. RUD SØRENSEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 31' DKK (HELLERUP MOTOR CO. ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.942' DKK (S. RUD SØRENSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -416' DKK (HELLERUP MOTOR CO. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Mogens Jacobsson.